PĚKNICE s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PĚKNICE s.r.o. (28138422) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 117, 39142 Ratibořské Hory. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 6. 2011 a je stále aktivní. PĚKNICE s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o PĚKNICE s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PĚKNICE s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 7. 6. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19693 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28138422 | |
Jméno: | PĚKNICE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.6.2011 |
Zapsána dne: | 7.6.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.6.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 117, Ratibořské Hory 39142, Česká republika | 25.10.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.6.2011 |
hostinská činnost | 7.6.2011 |
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny | 7.6.2011 |
jednatel | Ondřej Pěknice |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 |
Adresa | Pstruhová 424, 39111 Planá nad Lužnicí |
jednatel | Josef Pěknice |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 do 14.12.2021 |
Adresa | 117, 39142 Ratibořské Hory |
jednatel | Ondřej Pěknice |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2016 do 5.5.2021 |
Adresa | Fibichova 352, 39002 Tábor |
jednatel | Ondřej Pěknice |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2011 do 25.10.2016 |
Adresa | Fibichova 352, 39002 Tábor |
jednatel | Josef Pěknice |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2011 do 25.10.2016 |
Adresa | 117, 39142 Ratibořské Hory |
jednatel | Ondřej Pěknice |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2011 do 25.10.2016 |
Adresa | Fibichova 352, 39002 Tábor |
jednatel | Josef Pěknice |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2011 do 25.10.2016 |
Adresa | 117, 39142 Ratibořské Hory |
jednatel | Miroslava Pěknicová |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2011 do 30.11.2015 |
Adresa | 117, 39142 Ratibořské Hory |
IČO (identifikační číslo): | 28138422 |
---|---|
Jméno: | PĚKNICE s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 6. 2011 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 4 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2011 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2011 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2011 |
IČO: | 28138422 |
---|---|
Firma: | PĚKNICE s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Ratibořské Hory |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 6. 2011 |
Sídlo: | 117, Ratibořské Hory 39142 |
---|
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |