Pekařská 62 - společenství vlastníků jednotek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pekařská 62 - společenství vlastníků jednotek (26930269) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Pekařská 269/62, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 6. 2004 Pekařská 62 - společenství vlastníků jednotek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Pekařská 62 - společenství vlastníků jednotek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pekařská 62 - společenství vlastníků jednotek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 6. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4286 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26930269 | |
Jméno: | Pekařská 62 - společenství vlastníků jednotek | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.6.2004 |
Zapsána dne: | 15.6.2004 | |
Podle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů vzniklo "Pekařská 62-společenství vlastníků jednotek" dne 03.07.2003. | 15.6.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pekařská 269/62, Brno 60200, Česká republika | 30.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Pekařská 269/62, Brno 60200, Česká republika | 15.6.2004 - 30.9.2016 |
předseda výboru | Ing. Svatopluk Vrzala |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2024 |
Adresa | Pekařská 269/62, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Bc. Petr Studený |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2024 |
Adresa | 147, 66401 Babice nad Svitavou |
člen výboru | Juraj Grešša |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2024 |
Adresa | SNP 25 , Skalica |
předseda výboru | Ing. Svatopluk Vrzala |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2019 do 25.1.2024 |
Adresa | Pekařská 269/62, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Bc. Petr Studený |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2019 do 25.1.2024 |
Adresa | 147, 66401 Babice nad Svitavou |
člen výboru | Milan Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2019 do 25.1.2024 |
Adresa | Pekařská 269/62, 60200 Brno |
předseda výboru | Ing. Miroslav Farský |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 28.12.2019 |
Adresa | Pekařská 269/62, 60200 Brno |
člen výboru | Zuzana Schmidtová |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 28.12.2019 |
Adresa | Pekařská 269/62, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Milan Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 28.12.2019 |
Adresa | Pekařská 269/62, 60200 Brno |
člen výboru | Zuzana Schmidtová |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2011 do 30.9.2016 |
Adresa | Pekařská 269/62, 60200 Brno |
předseda výboru | Ing. Miroslav Farský |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2011 do 30.9.2016 |
Adresa | Pekařská 269/62, 60200 Brno |
místopředseda výboru | Milan Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2011 do 30.9.2016 |
Adresa | Pekařská 269/62, 60200 Brno |
předseda výboru | Ing. Miroslav Farský |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2009 do 24.6.2011 |
Adresa | Pekařská 269/62, 60200 Brno |
člen výboru | Zuzana Schmidtová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2009 do 24.6.2011 |
Adresa | Křižíkova 23/48b, 18600 Praha |
místopředseda výboru | Milan Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2009 do 24.6.2011 |
Adresa | Pekařská 269/62, 60200 Brno |
Předseda výboru | Petr Vymetálek |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2004 do 16.7.2009 |
Adresa | Pekařská 269/62, 60200 Brno |
Místopředseda výboru | Ing. Miroslav Farský |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2004 do 16.7.2009 |
Adresa | Pekařská 269/62, 60200 Brno |
Členka výboru | Veronika Trubáčková |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2004 do 16.7.2009 |
Adresa | Pekařská 269/62, 60200 Brno |
IČO: | 26930269 |
---|---|
Firma: | Pekařská 62 - společenství vlastníků jednotek |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 6. 2004 |
Sídlo: | Pekařská 269/62, Brno 60200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |