PEGAS spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PEGAS spol. s r.o. (45793425) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kloboučnická 1435/24, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 7. 1992 a je stále aktivní. PEGAS spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o PEGAS spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PEGAS spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 7. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11186 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45793425 | |
Jméno: | PEGAS spol.s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.7.1992 |
Zapsána dne: | 13.7.1992 | |
Datum uzavření společenské smlouvy:18.6.1992 | 13.7.1992 |
Základní kapitál | 300 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.7.1996 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.7.1992 - 30.7.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kloboučnická 1435/24, Praha 4 14000, Česká republika | 14.6.2006 |
---|---|---|
Adresa: | Pejevové 3126, Praha 4 14300, Česká republika | 11.2.2002 - 14.6.2006 |
Adresa: | Pejevové 3126, Praha 4 , Česká republika | 13.7.1992 - 11.2.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
řeznictví a uzenářství | 14.10.1997 |
vedení účetnictví vč. služeb | 14.10.1997 - 14.6.2006 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě pol.302 zák.č.455/91 Sb.) | 13.7.1992 |
provoz cukrárny | 13.7.1992 - 14.6.2006 |
jednatel | Ing. Robert Olschbaur |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2014 |
Adresa | Lukavecká 526/16, 19300 Praha |
jednatel | Ing. Robert Olschbaur |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2006 do 31.1.2014 |
Adresa | Na Maninách 1367/44, 17000 Praha 7 |
jednatel | Ing. Milan Vokál |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2006 do 3.7.2012 |
Adresa | Sojovická 487/13, 19700 Praha 9 |
jednatel | Ing. Bohumil Vaňous |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2002 do 14.6.2006 |
Adresa | Pejevové 3126, 14300 Praha 4 |
jednatel | Petr Vaňous |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2002 do 14.6.2006 |
Adresa | Přímětická 1187/4, 14100 Praha 4 |
jednatel | Ing. Bohumil Vaňous |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.1992 do 11.2.2002 |
Adresa | Pejevové 3126, Praha 4 |
jednatel | Petr Vaňous |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.1992 do 11.2.2002 |
Adresa | Přimětická 1187/4, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 45793425 |
---|---|
Jméno: | PEGAS spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 6. 1992 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kloboučnická 1435/24, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 7. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 1997 |
Zánik oprávnění | 26. 2. 2024 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 1997 |
Zánik oprávnění | 7. 6. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 6. 2. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 1. 1997 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Robert Olschbaur |
---|
IČO: | 45793425 |
---|---|
Firma: | PEGAS spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 6. 1992 |
Sídlo: | Kloboučnická 1435/24, Praha 14000 |
---|
Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího |
Nespecializovaný velkoobchod |