Peek & Cloppenburg s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Peek & Cloppenburg s.r.o. (26185385) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Voctářova 2449/5, 18000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 6. 2000 a je stále aktivní. Peek & Cloppenburg s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Peek & Cloppenburg s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Peek & Cloppenburg s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 6. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 77916 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26185385 | |
Jméno: | Peek & Cloppenburg s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.6.2000 |
Zapsána dne: | 26.6.2000 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 13.6.2014 |
Základní kapitál | 50 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.1.2005 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.6.2000 - 24.1.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Voctářova 2449/5, Praha 18000, Česká republika | 10.5.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Na Pankráci 86/1727, Praha 4 14000, Česká republika | 3.3.2010 - 10.5.2019 |
Adresa: | Husitská 36/502, Praha 3 13000, Česká republika | 24.1.2005 - 3.3.2010 |
Adresa: | Rytířská 20, Praha 1 11000, Česká republika | 26.6.2000 - 24.1.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v těchto oborech činnosti: - Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků; - Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží; - Zprostředkování obchodu a služeb; - Velkoobchod a maloobchod; - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení; - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. | 23.11.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.7.2009 - 23.11.2021 |
výroba textilních vláken a tkanin | 24.1.2005 - 14.7.2009 |
výroba textilního zboží (kromě oděvů, oděvních doplňků a prostředků ortopedické povahy) | 24.1.2005 - 14.7.2009 |
výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových) | 24.1.2005 - 14.7.2009 |
výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeselné zpracování textilí | 24.1.2005 - 14.7.2009 |
výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu | 24.1.2005 - 14.7.2009 |
zprostředkování obchodu a služeb | 24.1.2005 - 14.7.2009 |
velkoobchod | 24.1.2005 - 14.7.2009 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 24.1.2005 - 14.7.2009 |
realitní činnost | 24.1.2005 - 14.7.2009 |
správa a údržba nemovitostí | 24.1.2005 - 14.7.2009 |
reklamní činnost a marketing | 24.1.2005 - 14.7.2009 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor /poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz/ | 26.6.2000 - 24.1.2005 |
jednatel | Alexander Deopito |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2022 |
Adresa | Unterburg 69 , 8951 Sainach-Pürgg |
jednatel | Johannes Sautner |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2021 |
Adresa | Franz-Zeiller-Gasse 30 , 2102 Bisamberg |
jednatel | Paulina Agnieszka Wiedl |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2021 |
Adresa | Wiener Strasse 225-229/2/8 , 2103 Langenzersdorf |
jednatel | Raplh Schmidt |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 |
Adresa | Alserstrasse 47/2/31, 1080 Vídeň |
jednatel | Hans-Peter Pichler |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2010 |
Adresa | Anton-Krieger-Gasse 1-23/F6 , 1230 Wien |
jednatel | Mario Feist |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2010 |
Adresa | Grossgörschener Strasse 24, 06686 Lützen |
jednatel | Carolin Schwarz |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2022 do 20.12.2022 |
Adresa | Sonnenbergstr. 34 F , 70184 Stuttgart |
jednatel | Paul Gerhard Günter Pörtner |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2015 do 20.12.2022 |
Adresa | Margaretenstr. 106/22 , 1050 Vídeň |
jednatel | Igor-Philip Matic |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2013 do 8.8.2022 |
Adresa | Am Forst 8 , Gräfelfing |
jednatel | Stefan Kaschütz |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2015 do 14.7.2021 |
Adresa | Karl Schwed Gasse 13 , 1230 Vídeň |
jednatel | Wolfgang Sauerzapf |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2016 do 14.7.2021 |
Adresa | Grubtal 40 , 8462 Gamlitz |
jednatel | Regine Meyer Zu Starten |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 4.9.2019 |
Adresa | Lindengasse 31-33/1/Top 8, 1070 Vídeň |
jednatel | Clint Böttcher |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2012 do 18.9.2018 |
Adresa | Gärtnergasse 17/5, 1030 Vídeň |
jednatel | Clint Böttcher |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2012 do 18.9.2018 |
Adresa | Gärtnergasse 17/5, 1030 Vídeň |
jednatel | Josef Franz Gursch |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 16.12.2016 |
Adresa | Schulweg 8/8/8, 2340 Mödling |
jednatel | Josef Franz Gursch |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 16.12.2016 |
Adresa | Schulweg 8/8/8, 2340 Mödling |
jednatel | Thomas Ott |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 11.9.2015 |
Adresa | Lainzerstrasse 121 Top 9, 1130 Vídeň |
jednatel | Petra Matuszak |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 9.1.2015 |
Adresa | Straussengasse 7/12, 1050 Vídeň |
jednatel | Antonia Stubenberg |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2010 do 29.10.2014 |
Adresa | Strohgasse 4/5, 1030 Vídeň |
jednatel | Wolfgang Sauerzapf |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2011 do 29.10.2014 |
Adresa | , Oberwaltersdorf, Hoffeldstrasse 1, 2522 |
jednatel | Andreas Heller |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2010 do 13.6.2014 |
Adresa | Benrather Schlossufer 57 A, 40593 Düsseldorf |
jednatel | Dr. Marcel Braun |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2010 do 26.11.2013 |
Adresa | Elsslergasse 22 Top 5 , 1130 Wien |
jednatel | Henning Georg Riecken |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2010 do 2.10.2012 |
Adresa | Barkhorstrücken 14, 45239 Essen |
Jednatel | Aribert Müller |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2005 do 23.6.2010 |
Adresa | , Im Quellgrund 10, 40670 Meerbusch |
Jednatel | Dr. Adrian Kiehn |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2005 do 23.6.2010 |
Adresa | 40549 Düsseldorf , Siegfriedstrasse 5 |
Jednatel | Hendrik Cloppenburg |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2005 do 23.6.2010 |
Adresa | 40237 Düsseldorf , Chamissostrasse 10 |
Jednatel | Engelbert Thulfaut |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2005 do 23.6.2010 |
Adresa | , Holbeinweg 2, 40489 Düsseldorf |
jednatel | Michael Krause |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2009 do 23.6.2010 |
Adresa | Beethovenallee 11, 53173 Bonn |
jednatel | Dr. Horst Clemens |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2009 do 23.6.2010 |
Adresa | Freytagstr. 35, 40237 Düsseldorf |
jednatel | Karsten Platz |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2009 do 23.6.2010 |
Adresa | Brunhildweg 29, 42653 Solingen |
Jednatel | Dr. Uwe Schlick |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2005 do 5.4.2006 |
Adresa | 50374 Erfstadt , Kolpingstrasse 6 |
jednatel | Tereza Kleinová |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2000 do 24.1.2005 |
Adresa | U Křížen 633/28, Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 26185385 |
---|---|
Jméno: | Peek & Cloppenburg s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 6. 2000 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Voctářova 2449/5, Praha 18000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Hans-Peter Pichler |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Wolfgang Sauerzapf |
Člen statutárního orgánu: | Mario Feist |
Člen statutárního orgánu: | Igor-Philip Matic |
Člen statutárního orgánu: | Raplh Schmidt |
Člen statutárního orgánu: | Stefan Kaschütz |
Člen statutárního orgánu: | Paul Gerhard Günter Pörtner |
IČO: | 26185385 |
---|---|
Firma: | Peek & Cloppenburg s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | 250 - 499 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 26. 6. 2000 |
Sídlo: | Voctářova 2449/5, Praha 18000 |
---|
Úprava a spřádání textilních vláken a příze |
Výroba pletených a háčkovaných materiálů |
Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů |
Výroba ostatních svrchních oděvů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |