Pedagogický spolek Emil má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Myslíkova 208/7, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 7. 2015 Pedagogický spolek Emil má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Pedagogický spolek Emil nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pedagogický spolek Emil na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 7. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 63091 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04223951 | |
Jméno: | Pedagogický spolek Emil | |
Zapsána dne: | 3.7.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Myslíkova 208/7, Praha 11000, Česká republika | 25.1.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Uhelný trh 425/4, Praha 11000, Česká republika | 3.7.2015 - 25.1.2023 |
předsedkyně | Kateřina Větrovská |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2024 |
Adresa | U Lékárny 236, 41185 Horní Beřkovice |
předsedkyně | Tereza Vašutová |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2023 do 10.8.2024 |
Adresa | 810, 75606 Velké Karlovice |
předsedkyně | Michala Chudobová |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2019 do 23.12.2023 |
Adresa | Polní 238, 54301 Vrchlabí |
Předsedkyně | Veronika Matějová |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2017 do 7.12.2019 |
Adresa | 22, 26401 Počepice |
předseda výboru | Veronika Matějová |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2015 do 28.9.2016 |
Adresa | 22, 26401 Počepice |
Místopředseda výboru | Anna Daňhelková |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2015 do 28.9.2016 |
Adresa | Na hvězdárně 367/7, 15900 Praha |
IČO: | 04223951 |
---|---|
Firma: | Pedagogický spolek Emil |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 7. 2015 |
Sídlo: | Myslíkova 208/7, Praha 11000 |
---|
Činnosti ostatních organizací j. n. |