PCRS, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Tylova 1794/81, 79601 Prostějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 2015 PCRS, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o PCRS, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PCRS, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 30. 6. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 20566 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04155246 | |
Jméno: | Porozumění - celistvost - rozvoj - shoda, z. s. | |
Zapsána dne: | 30.6.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tylova 1794/81, Prostějov 79601, Česká republika | 27.9.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Husovo nám. 2281/63, Prostějov 79601, Česká republika | 30.6.2015 - 27.9.2022 |
předseda | Mgr.Bc. Vladimíra Tylšarová Ph.D |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2023 |
Adresa | Tylova 1794/81, 79601 Prostějov |
člen výboru | Ing. Andrea Jánová |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2019 do 27.9.2022 |
Adresa | 5004, 79601 Prostějov |
Předseda výboru | Mgr. Bc. Vladimíra Tylšarová |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 27.9.2022 |
Adresa | Tylova 1794/81, 79601 Prostějov |
člen výboru | Radka Popelková |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2021 do 27.9.2022 |
Adresa | Blíšťka 241, 79817 Smržice |
člen výboru | Radka Přehnalová |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2015 do 6.10.2021 |
Adresa | Blíšťka 241, 79817 Smržice |
člen výboru | Ing. Andrea Režná |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2015 do 5.6.2019 |
Adresa | Kudelova 1852/4a, 60200 Brno |
Předseda výboru | Mgr. Bc. Vladimíra Zedková |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2015 do 30.10.2015 |
Adresa | Antonína Slavíčka 3941/13, 79604 Prostějov |
IČO: | 04155246 |
---|---|
Firma: | PCRS, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Prostějov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 30. 6. 2015 |
Sídlo: | Husovo nám. 2281/63, Prostějov 79601 |
---|
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin |