Pavol Hurajt má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pavol Hurajt (61478091) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku. Sídlí na adrese , Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 4. 1995 a je stále aktivní. Pavol Hurajt má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Pavol Hurajt nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pavol Hurajt na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 4. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 12197 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61478091 | |
Jméno: | Pavol HURAJT | |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku | 14.4.1995 |
Zapsána dne: | 14.4.1995 | |
odpovědný zástupce: Ferdinand Filipovský Praha 4, Kovařovicova 1139/2, PSČ 140 00 | 14.4.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , SR, Poprad, Pojavorinskej 3405/22 , Slovenská republika | 14.4.1995 |
---|---|---|
Adresa: | U Michelského lesa 366, Praha 4 14000, Česká republika | 23.1.1997 |
Adresa: | Radlická 2220/90, Praha 5 15000, Česká republika | 14.4.1995 - 23.1.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Stavitel - pozemní a inženýrské stavby | 14.4.1995 |
IČO (identifikační číslo): | 61478091 |
---|---|
Jméno: | Pavol Hurajt |
Právní forma podnikání: | Zahraniční fyzická osoba |
Vznik první živnosti: | 21. 6. 1994 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | U Michelského lesa 366, Praha 14000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 6. 1994 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 6. 1994 |
Zánik oprávnění | 17. 2. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Pavol Hurajt |
---|
IČO: | 61478091 |
---|---|
Firma: | Pavol Hurajt |
Právní forma: | Zahraniční fyzická osoba |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 21. 6. 1994 |
Sídlo: | , Praha |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |