Pavepro s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pavepro s.r.o. (09323988) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese V lukách 2887/18, 19300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 7. 2020 a je stále aktivní. Pavepro s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Pavepro s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pavepro s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 7. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 334442 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09323988 | |
Jméno: | Pavepro s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.7.2020 |
Zapsána dne: | 13.7.2020 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.7.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V lukách 2887/18, Praha 19300, Česká republika | 13.7.2020 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, - zprostředkování obchodu a služeb, - velkoobchod a maloobchod, -poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, -výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, -testování, měření, analýzy a kontroly, -služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, | 29.4.2022 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 29.4.2022 |
Projektová činnost ve výstavbě | 13.7.2020 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.7.2020 - 29.4.2022 |
jednatel | Jan Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2020 |
Adresa | Kpt. Nálepky 2228, 44001 Louny |
jednatel | Jan Voldřich |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2020 do 3.8.2023 |
Adresa | Jiřího Wolkera 3032, 43801 Žatec |
IČO (identifikační číslo): | 09323988 |
---|---|
Jméno: | Pavepro s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 7. 2020 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | V lukách 2887/18, Praha 19300 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 7. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 7. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Sedláček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Voldřich |
IČO: | 09323988 |
---|---|
Firma: | Pavepro s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 20 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 7. 2020 |
Sídlo: | V lukách 2887/18, Praha 19300 |
---|
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Technické zkoušky a analýzy |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Administrativní a kancelářské činnosti |