Pavelkova pila, spol.s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pavelkova pila, spol.s r.o. (49452711) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sušilova 245/19, 67401 Třebíč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 11. 1993 a je stále aktivní. Pavelkova pila, spol.s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Pavelkova pila, spol.s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pavelkova pila, spol.s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 5. 11. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12893 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49452711 | |
Jméno: | Pavelkova pila, spol.s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.11.1993 |
Zapsána dne: | 5.11.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.11.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sušilova 245/19, Třebíč 67401, Česká republika | 22.10.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Stromořadní 543, Jaroměřice nad Rokytnou 67551, Česká republika | 10.12.2009 - 22.10.2019 |
Adresa: | Stromořadí 543, Jaroměřice nad Rokytnou , Česká republika | 5.11.1993 - 10.12.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.3.2010 |
Truhlářství, podlahářství | 15.3.2010 |
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkami uvedenými v přílohách 1-3 Živnostenského zákona | 23.11.1993 - 15.3.2010 |
pilařské práce | 23.11.1993 - 15.3.2010 |
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkami uvedenými v přílohách 1-3 živnostenského zákona | 5.11.1993 - 23.11.1993 |
Jednatel | Jaroslav Konfršt |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2016 |
Adresa | Stromořadní 543, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou |
Jednatel | Jaroslav Konfršt |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 24.4.2016 |
Adresa | Stromořadí 543, Jaroměřice nad Rokytnou |
Jednatel | Jaroslav Konfršt |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.1993 do 12.3.2010 |
Adresa | Stromořadí 543, Jaroměřice nad Rokytnou |
Jednatel | Zdeněk Maleček |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.1993 do 10.12.2009 |
Adresa | Polní 837, Jaroměřice nad Rokytnou |
Jednatel | Karel Pavelka |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.1993 do 10.12.2009 |
Adresa | 49, Cidlina |
IČO (identifikační číslo): | 49452711 |
---|---|
Jméno: | Pavelkova pila, spol.s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 11. 1993 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Sušilova 245/19, Třebíč 67401 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 6. 2007 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 11. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Konfršt |
---|
IČO: | 49452711 |
---|---|
Firma: | Pavelkova pila, spol.s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Třebíč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 11. 1993 |
Sídlo: | Sušilova 245/19, Třebíč 67401 |
---|
Výroba pilařská a impregnace dřeva |
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin |
Nespecializovaný velkoobchod |