Pavel Zavacký má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pavel Zavacký (65236092) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku. Sídlí na adrese 215, 53345 Čeperka. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 9. 1996 a je stále aktivní. Pavel Zavacký má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Pavel Zavacký nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pavel Zavacký na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 30. 9. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 5658 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65236092 | |
Jméno: | Pavel Zavacký | |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku | 30.9.1996 |
Zapsána dne: | 30.9.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 215, Čeperka 53345, Česká republika | 18.7.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Opatovice nad Labem , Pardubice 2 , Česká republika | 30.9.1996 - 18.7.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
dodávky lešenářských prací | 30.9.1996 |
IČO (identifikační číslo): | 65236092 |
---|---|
Jméno: | Pavel Zavacký |
Právní forma podnikání: | Zahraniční fyzická osoba |
Vznik první živnosti: | 30. 9. 1996 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 215, Čeperka 53345 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Zavacký |
---|
IČO: | 65236092 |
---|---|
Firma: | Pavel Zavacký |
Právní forma: | Zahraniční fyzická osoba |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Čeperka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 30. 9. 1996 |
Sídlo: | 215, Čeperka 53345 |
---|
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |