PAT, spol. s r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PAT, spol. s r.o., v likvidaci (16735820) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kollárova 1265, 36301 Ostrov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 6. 1991 PAT, spol. s r.o., v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o PAT, spol. s r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PAT, spol. s r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 6. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 155037 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 16735820 | |
Jméno: | PAT, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.6.1991 |
Zapsána dne: | 6.6.1991 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 2.5.2024 | |
Společnost byla na základě rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady zrušena s likvidací ke dni 1. května 2024, a tímto dnem vstoupila do likvidace. Likvidátor společnosti v souladu s ustanovením § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyzývá věřitele, aby přihlásili své pohledávky, a to nejpozději ve lhůtě tří měsíců od druhého zveřejnění oznámení o vstupu společnosti do likvidace, a to na adrese sídla společnosti. | 2.5.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.6.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kollárova 1265, Ostrov 36301, Česká republika | 2.5.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Zlončická 609/11, Praha 18100, Česká republika | 14.7.2009 - 2.5.2024 |
Adresa: | Jáchymovská 175, Ostrov 36301, Česká republika | 11.2.1993 - 14.7.2009 |
Adresa: | K lanovce 395, Jáchymov 36251, Česká republika | 6.6.1991 - 11.2.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.7.2009 - 15.9.2014 |
výroba a prodej konfekce | 11.2.1993 - 14.7.2009 |
výzkum, vývoj, projektování, výroba, prodej a servis elektrotechnických, strojírenských a jiných výrobků | 6.6.1991 - 11.2.1993 |
tuzemská a zahraniční obchodní činnost s těmito výrobky /v rámci vl.nař.č. 256/90 Sb./ doprava pro vlastní potřebu | 6.6.1991 - 11.2.1993 |
poradenská, zprostředkovatelská a konzultační činnost pro oblast uvedenou v § 4.1, provozování školících a ubytovacích zařízení a stravovacích zařízení pro potřeby společnosti | 6.6.1991 - 11.2.1993 |
zahraničně obchodní činnost v návaznosti na předmět podnikání - v rámci vl.nař. č. 256/90 Sb. | 6.6.1991 - 11.2.1993 |
jednatel | Ing. Dana Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2021 |
Adresa | Chodská 1131/21, 12000 Praha |
Jednatel | Zdenka Stoklasová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 |
Adresa | Kollárova 1265, 36301 Ostrov |
jednatel | Ing. Dana Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2021 do 4.4.2021 |
Adresa | Zlončická 609/11, 18100 Praha |
jednatel | Ing. Dana Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2009 do 12.3.2021 |
Adresa | Zlončická 609/11, 18100 Praha |
Jednatel | Zdenka Stoklasová |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2014 do 24.2.2015 |
Adresa | Lidická 1334, 36301 Ostrov |
Jednatel | Zdenka Stoklasová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2005 do 22.7.2014 |
Adresa | Kollárova 1273, 36301 Ostrov |
Jednatel | Zdenka Pučelíková |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2003 do 13.7.2005 |
Adresa | Severní 1176, 36301 Ostrov |
jednatel | Ing. Karel Pučelík |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.1993 do 21.3.2003 |
Adresa | Severní 1176, 36301 Ostrov |
Člen statutárního orgánu | Neuveden |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.1991 do 11.2.1993 |
Adresa | , . |
IČO: | 16735820 |
---|---|
Firma: | PAT, spol. s r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Ostrov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 6. 1991 |
Sídlo: | Kollárova 1265, Ostrov 36301 |
---|
Výroba ostatních svrchních oděvů |