PASÍŘSTVÍ B & T, spol. s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PASÍŘSTVÍ B & T, spol. s.r.o. (47905441) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tumaňanova 9/1, 62100 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 2. 1993 a je stále aktivní. PASÍŘSTVÍ B & T, spol. s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o PASÍŘSTVÍ B & T, spol. s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PASÍŘSTVÍ B & T, spol. s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 2. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9611 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47905441 | |
Jméno: | PASÍŘSTVÍ B & T, spol. s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.2.1993 |
Zapsána dne: | 11.2.1993 | |
Dne 23.9.2019 rozhodla valná hromada pod NZ 411/2019 společnosti o snížení základního kapitálu. základní kapitál společnosti se snižuje o částku 1,300.000 Kč (jeden milión tři sta tisíc korun českých) z dosavadní částky 1,630.000 Kč (jeden milión šest set třicet tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 330.000 Kč (tři sta třicet tisíc korun českých). Vklady společníků se sníží takto: vklad společníka Pavla Bělehrada, narozeného 13.6.1965, trvale bytem a pobytem Brno, Tumaňanova 9/1, PSČ 621 00 z částky ve výši 777.000 Kč (sedm set sedmdesát sedm tisíc korun českých) na částku 127.000 Kč (jedno sto dvacet sedm tisíc korun českých), ted y o částku 650.000 Kč (šest set padesát tisíc korun českých), tomuto odpovídá podíl ve výši 47 % (čtyřicet sedm procent), vklad společníka Dagmar Bělehradové, narozené 1.6.1966, trvale bytem a pobytem Brno, Tumaňanova 9/1, PSČ 621 00 z částky ve výši 823.000 Kč (osm set dvacet tři tisíc korun českých) na částku 173.000 Kč (jedno sto sedmdesát tři tisíc korun českých), tedy o částku 650.000 Kč (šest set padesát tisíc korun českých), tomuto odpovídá podíl ve výši 51 % (padesát jedna procent), vklad společníka Jiřího Tesaře, narozeného 26.4.1965, trvale bytem a pobytem Brno, Tomešova 894/8a, Staré Brno, PSČ 602 00 zůstává beze změny ve výši 30.000 Kč (třicet tisíc korun českých), tomuto odpovídá podíl ve výši 2 % (dvě procenta) se nemění. | 23.9.2019 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 21.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 21.7.2014 - 27.10.2016 |
Základní kapitál | 330 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.11.2019 | |
Základní kapitál | 1 630 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.4.2010 - 13.11.2019 | |
Základní kapitál | 130 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.10.1995 - 29.4.2010 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.2.1993 - 9.10.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tumaňanova 9/1, Brno 62100, Česká republika | 27.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Tumaňanova l , Brno 62100, Česká republika | 11.2.1993 - 8.12.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.4.2010 |
-Pasířství | 11.2.1993 - 29.4.2010 |
jednatel | Pavel Bělehrad |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2016 |
Adresa | Tumaňanova 9/1, 62100 Brno |
jednatel | Jiří Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2016 |
Adresa | Tomešova 894/8a, 60200 Brno |
jednatel | Dagmar Bělehradová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2016 do 30.3.2020 |
Adresa | Tumaňanova 9/1, 62100 Brno |
jednatel | Dagmar Bělehradová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2014 do 27.10.2016 |
Adresa | Tumaňanova 9/1, 62100 Brno |
jednatel | Jiří Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2014 do 27.10.2016 |
Adresa | Tomešova 894/8a, 60200 Brno |
jednatel | Dagmar Bělehradová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2014 do 27.10.2016 |
Adresa | Tumaňanova 9/1, 62100 Brno |
jednatel | Jiří Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2014 do 27.10.2016 |
Adresa | Tomešova 894/8a, 60200 Brno |
jednatel | Pavel Bělehrad |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2011 do 21.9.2016 |
Adresa | Tumaňanova 9/1, 62100 Brno |
jednatel | Jiří Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2004 do 13.8.2014 |
Adresa | Tomešova 8a, 60200 Brno |
jednatel | Dagmar Bělehradová |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2011 do 13.8.2014 |
Adresa | Tumaňanova 9/1, 62100 Brno |
jednatel | Pavel Bělehrad |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2004 do 8.12.2011 |
Adresa | Tumaňanova 5, 62100 Brno |
jednatel | Dagmar Bělehradová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2004 do 8.12.2011 |
Adresa | Tumaňanova 5, 62100 Brno |
jednatel | Jiří Tesař |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.1993 do 28.6.2004 |
Adresa | Tomešova 8a, 60200 Brno |
jednatel | Pavel Bělehrad |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.1993 do 28.6.2004 |
Adresa | Tumaňanova 5, 62100 Brno |
jednatel | Dagmar Bělehradová |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.1995 do 28.6.2004 |
Adresa | Tumaňanova 5, 62100 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 47905441 |
---|---|
Jméno: | PASÍŘSTVÍ B & T, spol. s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 2. 1993 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Tumaňanova 9/1, Brno 62100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 2. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 2. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Tesař |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Pavel Bělehrad |
IČO: | 47905441 |
---|---|
Firma: | PASÍŘSTVÍ B & T, spol. s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 2. 1993 |
Sídlo: | Tumaňanova 9/1, Brno 62100 |
---|
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |