PARK - sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PARK - sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. (00560081) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 10. 1990 a je stále aktivní. PARK - sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o PARK - sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PARK - sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 5. 10. 1990 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXXXI 92 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00560081 | |
Jméno: | PARK - sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.5.2009 |
Zapsána dne: | 5.10.1990 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 1.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 1.7.2014 | |
Obchodní společnost PARK-sadovnické a krajinářské úpravy - veřejná obchodní společnost změnila právní formu z veřejné obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným, a to rozhodnutím valné hromady společnosti PARK-sadovnické a krajinářské úpravy-veřejná obchodní společnost ze dne 28.4.2009 | 29.5.2009 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou o založení veřejné obchodní společnosti uzavřenou dne 27. září 1990. | 5.10.1990 |
Základní kapitál | 5 700 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.5.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 269, Dukovany 67550, Česká republika | 27.8.2024 |
---|---|---|
Adresa: | 269, Dukovany 67550, Česká republika | 25.11.2003 - 27.8.2024 |
Adresa: | , Jadern elektrárna Dukovany , Česká republika | 5.10.1990 - 25.11.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.5.2009 |
Sadovnické a krajinářské úpravy | 25.11.2003 - 29.5.2009 |
Obchodní činnost | 25.11.2003 - 29.5.2009 |
Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 25.11.2003 - 29.5.2009 |
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) | 25.11.2003 - 29.5.2009 |
Přípravné práce pro stavby | 25.11.2003 - 29.5.2009 |
Poskytování technických služeb | 25.11.2003 - 29.5.2009 |
sadovnické a krajinářské úprvy | 30.8.1996 - 30.8.1996 |
obchodní činnost | 30.8.1996 - 25.11.2003 |
sadovnické a krajinářské úpravy | 30.8.1996 - 25.11.2003 |
sadovnické a krajinářské úpravy, nákup a prodej zahradnických výpěstků | 5.10.1990 - 30.8.1996 |
jednatel | Petr Březina |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2021 |
Adresa | 50, 67102 Chvalatice |
jednatel | Martin Souček |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2024 |
Adresa | 25, 67522 Stařeč |
jednatel | Martin Fučík |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2024 |
Adresa | Lavického 314/9, 67401 Třebíč |
jednatel | Ing. Petr Březina |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2024 |
Adresa | 114, 67173 Tulešice |
jednatel | Jan Souček |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2021 do 20.2.2024 |
Adresa | Lavického 315/11, 67401 Třebíč |
jednatel | Karel Fučík |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 do 20.2.2024 |
Adresa | Lavického 314/9, 67401 Třebíč |
jednatel | Petr Březina |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 do 20.9.2021 |
Adresa | 50, 67102 Chvalatice |
jednatel | Jan Souček |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 do 2.6.2021 |
Adresa | Lavického 315/11, 67401 Třebíč |
jednatel | Karel Fučík |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 do 31.7.2015 |
Adresa | Lavického 314/9, 67401 Třebíč |
Člen statutárního orgánu | Jan Souček |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.1990 do 29.5.2009 |
Adresa | Dukovanská 834/17, 67401 Třebíč |
Člen statutárního orgánu | Karel Fučík |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.1990 do 29.5.2009 |
Adresa | Dukovanská 834/17, 67401 Třebíč |
Člen statutárního orgánu | Petr Březina |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.1990 do 29.5.2009 |
Adresa | 136, 67173 Rešice |
Člen statutárního orgánu | Pavel Škoda |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.1990 do 1.4.1993 |
Adresa | 49, 67555 Odunec |
IČO (identifikační číslo): | 00560081 |
---|---|
Jméno: | PARK - sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 10. 1990 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 269, Dukovany 67550 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 4. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Březina |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Martin Souček |
Člen statutárního orgánu: | Martin Fučík |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Březina |
IČO: | 00560081 |
---|---|
Firma: | PARK - sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Třebíč |
Základní územní jednotka: | Dukovany |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 10. 1990 |
Sídlo: | 269, Dukovany 67550 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení |
Demolice a příprava staveniště |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |