PANVIA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PANVIA s.r.o. (27959163) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Růžová 972/1, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 9. 2007 a je stále aktivní. PANVIA s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o PANVIA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PANVIA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 9. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 129479 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27959163 | |
Jméno: | Tegmine s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.9.2007 |
Zapsána dne: | 14.9.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.9.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Růžová 972/1, Praha 11000, Česká republika | 11.9.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Smetanova 380, Mnichovice 25164, Česká republika | 21.3.2013 - 11.9.2020 |
Adresa: | Jeremenkova 1021/70, Praha 14700, Česká republika | 27.1.2011 - 21.3.2013 |
Adresa: | Doudlebská 1046/8, Praha 14000, Česká republika | 28.12.2009 - 27.1.2011 |
Adresa: | Budějovická 1126/9, Praha 14000, Česká republika | 14.9.2007 - 28.12.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 11.9.2020 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 11.9.2020 |
Jednatel | Vladimir Zečević |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2024 |
Adresa | Darvinova 010 , Voždovac, Bělehrad |
Jednatel | Michal Širochman |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2024 do 20.8.2024 |
Adresa | Ukrajinská 170/5 , Michalovice |
jednatel | Zorica Kadrijaj |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 do 20.3.2024 |
Adresa | Hopovska 069 , Palilula, Borča |
jednatel | Ing. Ivan Širka |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2020 do 19.10.2023 |
Adresa | Gabčíkova 428/10 , Bratislava – Karlova Ves |
jednatel | RNDr. Richard Štorc Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2012 do 11.9.2020 |
Adresa | Smetanova 380, 25164 Mnichovice |
jednatel | JUDr. Vladimír Szabo |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2007 do 3.8.2012 |
Adresa | Na Klaudiánce 784/28, 14700 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 27959163 |
---|---|
Jméno: | PANVIA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 9. 2007 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Růžová 972/1, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 8. 2020 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 1. 2021 |
Zánik oprávnění | 31. 1. 2023 |
Člen statutárního orgánu: | Vladimr Zečević |
---|
IČO: | 27959163 |
---|---|
Firma: | PANVIA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 9. 2007 |
Sídlo: | Růžová 972/1, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |