PANTOGRAF s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PANTOGRAF s.r.o. (25859455) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Zimního stadionu 1094/6, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 6. 2000 a již ukončila svou činnost. PANTOGRAF s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o PANTOGRAF s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PANTOGRAF s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 28. 6. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 127140 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25859455 | |
Jméno: | BURFY, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.6.2000 |
Zapsána dne: | 28.6.2000 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.11.2015 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.6.2000 - 10.11.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Zimního stadionu 1094/6, Zlín 76001, Česká republika | 21.12.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Rokytnice 312, Vsetín 75501, Česká republika | 10.11.2015 - 21.12.2021 |
Adresa: | U Skláren 1108, Vsetín 75501, Česká republika | 28.6.2000 - 1.11.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností 1 až 81, jak jsou uvedeny v příloze 4 živnostenského zákona. | 21.12.2021 |
Projektová činnost ve výstavbě | 21.12.2021 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 21.12.2021 |
Hostinská činnost | 10.11.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.11.2015 - 21.12.2021 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 21.3.2007 - 10.11.2015 |
hostinská činnost | 21.3.2007 - 10.11.2015 |
zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu, výroby a služeb | 28.6.2000 - 10.11.2015 |
vydavatelské činnosti | 28.6.2000 - 10.11.2015 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 28.6.2000 - 10.11.2015 |
jednatel | Ing. Stanislav Herudek |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2021 |
Adresa | U Zimního stadionu 1094/6, 76001 Zlín |
Jednatel | Ing. Marcela Burkartová |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 21.12.2021 |
Adresa | Polní 1220, 76312 Vizovice |
Jednatel | Markéta Chudějová |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 21.12.2021 |
Adresa | Klabalská louka 597, 76001 Zlín |
jednatel | Ing. Marcela Burkartová |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2005 do 10.11.2015 |
Adresa | Polní 1220, 76312 Vizovice |
jednatel | Markéta Chudějová |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2006 do 10.11.2015 |
Adresa | U Hřiště 456, 76001 Zlín |
jednatel | Markéta Pavelková |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2005 do 15.9.2006 |
Adresa | 39, 75606 Velké Karlovice |
jednatel | Ing. Miloš Kobliha |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2005 do 1.11.2005 |
Adresa | Sušilova 1610, 75501 Vsetín |
Jednatel | Ing. Pavel Hořanský |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2003 do 16.2.2005 |
Adresa | 1988, 75501 Vsetín |
Jednatel | Ing. Radek Zádrapa |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2000 do 4.11.2003 |
Adresa | Bařinská 43, 75605 Karolinka |
IČO (identifikační číslo): | 25859455 |
---|---|
Jméno: | PANTOGRAF s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 6. 2000 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Rokytnice 312, Vsetín 75501 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 23. 8. 2006 |
Přerušeno od | 16. 1. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 28. 6. 2000 |
Přerušeno od | 16. 1. 2015 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 6. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 6. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 6. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marcela Burkartová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Markéta Chudějová |
IČO: | 25859455 |
---|---|
Firma: | PANTOGRAF s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 6. 2000 |
Sídlo: | U Zimního stadionu 1094/6, Zlín 76001 |
---|
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |