Pankrác East a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pankrác East a.s. (24831972) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Václavské náměstí 772/2, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 4. 2011 Pankrác East a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Pankrác East a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pankrác East a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 4. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 17081 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24831972 | |
Jméno: | Marissa Gama, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 6.4.2011 |
Zapsána dne: | 6.4.2011 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 18.4.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 18.4.2014 - 31.7.2018 | |
Počet členů dozorčí rady: 1 | 18.4.2014 - 31.7.2018 | |
Na základě projektu fúze schváleného dne 15.května 2012 došlo k fúzi sloučením obchodních společností Marissa Gama, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 248 31 972 a Office Star Fourteen, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 279 04 423 (dále jen „Fúze“). Fúzí došlo k zániku obchodní společnosti Office Star Fourteen, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 279 04 423 a obchodní jmění této zanikající obchodní společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost Marissa Gama, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 248 31 972. | 9.7.2012 |
Základní kapitál | 4 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 9.7.2012 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 6.4.2011 - 9.7.2012 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 20 | 7.12.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 20 | 9.7.2012 - 7.12.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 6.4.2011 - 9.7.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vladislavova 1390/17, Praha 1 11000, Česká republika | 18.4.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Václavské náměstí 772/2, Praha 11000, Česká republika | 7.12.2021 |
Adresa: | Vladislavova 1390/17, Praha 11000, Česká republika | 18.4.2014 - 7.12.2021 |
Adresa: | Pohořelec 112/24, Praha 1 11800, Česká republika | 6.4.2011 - 18.4.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 6.4.2011 |
Člen představenstva | Ing. Filip Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2021 |
Adresa | Na Vrbici 589, 25242 Jesenice |
Člen představenstva | Ing. Jana Eybergerová |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2021 |
Adresa | U smolnic 141/22, 15400 Praha |
Předseda představenstva | Ing. Marek Bečička |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2021 |
Adresa | Smíchovská 1223/13a, 15500 Praha |
člen představenstva | Zdeněk Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2018 do 7.12.2021 |
Adresa | Loretánská 106/23, 11800 Praha |
člen představenstva | Martin Němeček |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2018 do 7.12.2021 |
Adresa | Jakubská 649/8, 11000 Praha |
člen představenstva | Ing. Zdeněk Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 do 31.7.2018 |
Adresa | Loretánská 106/23, 11800 Praha |
člen představenstva | Mgr.Ing. Martin Němeček |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 31.7.2018 |
Adresa | Jakubská 649/8, 11000 Praha |
člen představenstva | Ing. Zdeněk Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 do 31.7.2018 |
Adresa | Loretánská 106/23, 11800 Praha |
člen představenstva | Mgr.Ing. Martin Němeček |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 31.7.2018 |
Adresa | Jakubská 649/8, 11000 Praha |
člen představenstva | Mgr.Ing. Martin Němeček |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2012 do 28.11.2016 |
Adresa | Jakubská 649/8, 11000 Praha |
člen představenstva | Mgr.Ing. Martin Němeček |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2012 do 28.11.2016 |
Adresa | Jakubská 649/8, 11000 Praha |
člen představenstva | Ing. Zdeněk Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2013 do 25.11.2016 |
Adresa | Slámova 462, 38301 Prachatice |
člen představenstva | Ing. Zdeněk Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2013 do 25.11.2016 |
Adresa | Slámova 462, 38301 Prachatice |
člen představenstva | Milan Trněný |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2012 do 18.4.2014 |
Adresa | Bellova 355/16, 62300 Brno |
člen představenstva | Ing. Zdeněk Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2011 do 31.5.2013 |
Adresa | Slámova 462, 38301 Prachatice |
člen představenstva | Milan Trněný |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2011 do 17.10.2011 |
Adresa | Bellova 355/16, 62300 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 24831972 |
---|---|
Jméno: | Pankrác East a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 6. 4. 2011 |
Sídlo: | Pohořelec 112/24, Praha 11800 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Milan Trněný |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ing. Martin Němeček |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zdeněk Havelka |
IČO: | 24831972 |
---|---|
Firma: | Pankrác East a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 4. 2011 |
Sídlo: | Václavské náměstí 772/2, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |