Panevropská unie Česka,z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Panevropská unie Česka,z.s. (69060070) je Spolek. Sídlí na adrese Seifertova 982/25, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Panevropská unie Česka,z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Panevropská unie Česka,z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Panevropská unie Česka,z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 6311 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69060070 | |
Jméno: | Panevropská unie Česka,z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Seifertova 982/25, Praha 13000, Česká republika | 20.8.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Vyšehradská 1349/2, Praha 12800, Česká republika | 1.1.2014 - 20.8.2019 |
Předseda spolku | Mgr. Marian Švejda |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 |
Adresa | Dlouhá 739/19, 11000 Praha |
předseda | Marian Švejda |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2019 do 20.8.2019 |
Adresa | Dlouhá 739/19, 11000 Praha |
Místopředseda spolku (Místopředseda) | Tomáš Ignác Fénix |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2019 do 14.6.2019 |
Adresa | 119, 67178 Pravice |
IČO: | 69060070 |
---|---|
Firma: | Panevropská unie Česka,z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 10. 1994 |
Sídlo: | Seifertova 982/25, Praha 13000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |