PANELRIA a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PANELRIA a.s. v likvidaci (28253817) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ovocný trh 572/11, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 2. 2008 a je stále aktivní. PANELRIA a.s. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o PANELRIA a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PANELRIA a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 2. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 14067 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28253817 | |
Jméno: | PANELRIA a.s. v likvidaci | |
Právní forma: | Akciová společnost | 22.2.2008 |
Zapsána dne: | 22.2.2008 | |
Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 78Cm 119/2013-3 ze dne20.05.2013, které nabylo právní moci dne 03.07.2013, se zrušuje společnost PANELRIA a.s., identifikační číslo 282 53 817, a nařizuje se její likvidace. | 20.11.2013 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.2.2008 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 22.2.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 22.2.2008 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.12.2008 |
člen představenstva | Vladimír Černý |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2023 |
Adresa | U Tvrziště 716, 41742 Krupka |
člen představenstva | Iveta Košvancová |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2020 |
Adresa | 264, 28802 Všechlapy |
předseda představenstva | Jan Šedý |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2013 |
Adresa | SNP 2394/3, 40011 Ústí nad Labem |
člen představenstva | Vladimír Černý |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2009 do 21.1.2023 |
Adresa | Trnovanská 1330, 41501 Teplice |
člen představenstva | Iveta Semjonová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2014 do 23.9.2020 |
Adresa | 264, 28802 Všechlapy |
člen představenstva | Iveta Semjonová |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2008 do 6.8.2014 |
Adresa | Lipová 567, 43151 Klášterec nad Ohří |
předseda představenstva | Jan Šedý |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2009 do 22.11.2013 |
Adresa | SNP 2394/3, 40011 Ústí nad Labem |
předseda představenstva | Vladimír Černý |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2008 do 27.10.2009 |
Adresa | Trnovanská 1330, 41501 Teplice |
člen představenstva | Jan Šedý |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2008 do 27.10.2009 |
Adresa | SNP 2394/3, 40011 Ústí nad Labem |
člen představenstva | Žaneta Bil´Ová |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2008 do 31.12.2008 |
Adresa | Varnsdorfská 334/11, 19000 Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 28253817 |
---|---|
Jméno: | PANELRIA a.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 22. 2. 2008 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Ovocný trh 572/11, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 11. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Černý |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jan Šedý |
Člen statutárního orgánu: | Iveta Košvancová |
IČO: | 28253817 |
---|---|
Firma: | PANELRIA a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 2. 2008 |
Sídlo: | Ovocný trh 572/11, Praha 11000 |
---|
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |