PANCRATIUS, s.r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PANCRATIUS, s.r.o., v likvidaci (05210984) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Komenského 748/4, 41201 Litoměřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 2016 a je stále aktivní. PANCRATIUS, s.r.o., v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o PANCRATIUS, s.r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PANCRATIUS, s.r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 30. 6. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 37757 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05210984 | |
Jméno: | PANCRATIUS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.6.2016 |
Zapsána dne: | 30.6.2016 | |
OZNÁMENÍ O VSTUPU DO LIKVIDACE A VÝZVA PŘÍPADNÝM VĚŘITELŮM společnosti PANCRATIUS, s.r.o., identifikační číslo 05210984, sídlem Komenského 748/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, spisová značka C 37757 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále též společnost). PANCRATIUS, s.r.o., v likvidaci (v souladu s ustanovením § 198 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) oznamuje, že na základě rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady byla zrušena a vstoupila dne 01.07.2024 do likvidace. Likvidátorem byl jmenován Richard Kirbs, datum narození 22.01.1970, pobytem Teplická 1677/7, Předměstí, 412 01 Litoměřice. Věřitelé, jiné osoby nebo orgány se vyzývají, aby přihlásili své případné pohledávky, popř. jiná práva vůči likvidované společnosti, v zákonné lhůtě (tři měsíce od druhého zveřejnění v Obchodním věstníku) na adrese sídla společnosti, do datové schránky společnosti, nebo na e-mailové adrese likvidátora: kirbs@dltm.cz. | 1.7.2024 |
Základní kapitál | 10 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.11.2022 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.6.2016 - 15.11.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 748/4, Litoměřice 41201, Česká republika | 22.6.2018 |
---|---|---|
Adresa: | 98, Rynoltice 46353, Česká republika | 30.6.2016 - 22.6.2018 |
jednatel | Lubomír Kysilka |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2019 |
Adresa | Štefánikova 291/30, 40001 Ústí nad Labem |
jednatel | Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2018 do 1.10.2019 |
Adresa | Špirkova 522/14, 14200 Praha |
jednatel | Radka Hazuchová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2018 do 1.10.2019 |
Adresa | České armády 932/31, 41201 Litoměřice |
jednatel | Michal Olekšák |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2016 do 19.2.2018 |
Adresa | 103, 46312 Dlouhý Most |
IČO (identifikační číslo): | 05210984 |
---|---|
Jméno: | PANCRATIUS, s.r.o., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 6. 2016 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Komenského 748/4, Litoměřice 41201 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2018 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 6. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Lubomír Kysilka |
---|
IČO: | 05210984 |
---|---|
Firma: | PANCRATIUS, s.r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Litoměřice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 6. 2016 |
Sídlo: | Komenského 748/4, Litoměřice 41201 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |