PANČAVA, spol. s r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PANČAVA, spol. s r.o. "v likvidaci" (42865891) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Svárov 323, 75501 Vsetín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 9. 1991 PANČAVA, spol. s r.o. "v likvidaci" má dva obory činností.
Jako zdroj dat o PANČAVA, spol. s r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PANČAVA, spol. s r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 24. 9. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1572 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 42865891 | |
Jméno: | PANČAVA, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.9.1991 |
Zapsána dne: | 24.9.1991 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 1. 2022, č.j. 24 Cm 4/2021-13, které nabylo právní moci dne 2. 2. 2022, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 25.2.2022 | |
Zastupování: Jan Both, Ing. Čestmír Knap, Ing. Pavel Ludva | 24.9.1991 - 6.5.1993 | |
Výše vkladů jednotlivých společníků: 25.000,- Kč | 24.9.1991 - 6.5.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.9.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svárov 323, Vsetín 75501, Česká republika | 23.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Svárov 323, Vsetín , Česká republika | 24.9.1991 - 25.2.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Hostinská činnost | 23.6.2015 - 11.1.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.6.2015 - 11.1.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.1.2009 - 23.6.2015 |
ubytovací služby | 6.5.1993 - 20.1.2009 |
hostinská činnost | 6.5.1993 - 23.6.2015 |
provozování hotelu "Pančava" vč. restaurace a příslušenství v objektu | 24.9.1991 - 6.5.1993 |
maloobchodní a velkoobchodní činnost ve vztahu k občanům a orga- nizacím | 24.9.1991 - 6.5.1993 |
služby občanům a organizacím spočívajícív obchodních, zprostřed- kovatelských a obstaravtelských a jiných službách v souladu s platnými předpisy | 24.9.1991 - 6.5.1993 |
technicko-poradenská činnost v oblasti obchodu, marketingu a sta- vebnictví vč. služeb obyv. a nových výrobcích | 24.9.1991 - 6.5.1993 |
stavebně-montážní činnost | 24.9.1991 - 6.5.1993 |
restaurační, ubytovací služby a službz pro turist. ruch | 24.9.1991 - 6.5.1993 |
výroba a prodej všeho druhu zboží | 24.9.1991 - 6.5.1993 |
poskytování služeb v oblasti propagace a výstavnictví | 24.9.1991 - 6.5.1993 |
zabezpčeování školících a vzdělávacích činností | 24.9.1991 - 6.5.1993 |
zřizování a provozování konsignačních skladů | 24.9.1991 - 6.5.1993 |
půjčovna prostředků výpočetní techniky, elektroniky a spo- třebního zboží | 24.9.1991 - 6.5.1993 |
fotografická, kopírovací a planografická práce všeho druhu | 24.9.1991 - 6.5.1993 |
fotografická, kopírovací a kplanografická práce všeho druhu | 24.9.1991 - 6.5.1993 |
Jednatel | Miriam Geržová |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2021 |
Adresa | 58, 75623 Pržno |
Jednatel | Ing. Pavel Ludva |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2015 |
Adresa | Hluboké 740, 75501 Vsetín |
Jednatel | Miriam Geržová |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2015 do 2.12.2021 |
Adresa | 583, 75623 Jablůnka |
jednatel | Ing. Pavel Ludva |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2003 do 23.6.2015 |
Adresa | čp. 740, Vsetín |
jednatel | Miriam Geržová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2008 do 23.6.2015 |
Adresa | 583, 75623 Jablůnka |
jednatel | Nedžip Saliji |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2003 do 3.6.2008 |
Adresa | , Vrabčište, Gostivar, Makedonská republika, v České republice bytem Valašské Meziříčí, Pod Stínadly čp. 1233 |
jednatel | Jan Both |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.1993 do 25.2.2003 |
Adresa | Smetanova 1447, Vsetín |
jednatel | Ing. Čestmír Knap |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.1993 do 25.2.2003 |
Adresa | Jasenka 1300, Vsetín |
jednatel | Ing. Pavel Ludva |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.1993 do 25.2.2003 |
Adresa | Horská 1932, Vsetín |
společník | Ing. Čestmír Knap |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1991 do 6.5.1993 |
Adresa | Jasenka 1300, Vsetín |
společník | Jan Both |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1991 do 6.5.1993 |
Adresa | Smetanova 1447, Vsetín |
společník | Ing. Pavel Ludva |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1991 do 6.5.1993 |
Adresa | Horská 1932, Vsetín |
společník | Zdeněk Hurt |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1991 do 6.5.1993 |
Adresa | Lidická 1972, Vsetín |
IČO: | 42865891 |
---|---|
Firma: | PANČAVA, spol. s r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Vsetín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 11. 1991 |
Sídlo: | Svárov 323, Vsetín 75501 |
---|
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |