Pamion, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pamion, s.r.o. (29266017) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Legionářská 54, 67906 Jedovnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 2. 2011 a je stále aktivní. Pamion, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Pamion, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pamion, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 7. 2. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 69350 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29266017 | |
Jméno: | Pamion, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.2.2011 |
Zapsána dne: | 7.2.2011 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.5.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 23.5.2014 - 21.10.2016 |
Základní kapitál | 210 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.2.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Legionářská 54, Jedovnice 67906, Česká republika | 21.10.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.2.2011 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 7.2.2011 |
jednatel | Ing. Ondřej Šmirg |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2017 |
Adresa | U Parku 32/15, 66491 Ivančice |
jednatel | Ing. Pavel Hanák |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 |
Adresa | V Dědině 127, 66459 Telnice |
jednatel | Ing. Ondřej Šmirg |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 |
Adresa | Ke Karlovu 145/12, 66491 Ivančice |
jednatel | Ing. Michal Kohoutek Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 |
Adresa | nám. Míru 1298/2, 67801 Blansko |
jednatel | Ing. Ondřej Šmirg |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 do 15.2.2017 |
Adresa | Ke Karlovu 145/12, 66491 Ivančice |
jednatel | Ing. Michal Kohoutek Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2014 do 21.10.2016 |
Adresa | nám. Míru 1298/2, 67801 Blansko |
jednatel | Ing. Ondřej Šmirg |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2014 do 21.10.2016 |
Adresa | Ke Karlovu 145/12, 66491 Ivančice |
jednatel | Ing. Pavel Hanák |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2014 do 21.10.2016 |
Adresa | V Dědině 127, 66459 Telnice |
jednatel | Ing. Pavel Hanák |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2011 do 25.5.2014 |
Adresa | V Dědině 127, 66459 Telnice |
jednatel | Ing. Ondřej Šmirg |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2014 do 25.5.2014 |
Adresa | 152, 78985 Pavlov |
jednatel | Ing. Ondřej Šmirg |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2011 do 23.5.2014 |
Adresa | 152, 78985 Pavlov |
jednatel | Ing. Michal Kohoutek Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2011 do 23.5.2014 |
Adresa | Legionářská 54, 67906 Jedovnice |
IČO (identifikační číslo): | 29266017 |
---|---|
Jméno: | Pamion, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 2. 2011 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2011 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Hanák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Šmirg |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Michal Kohoutek Ph.D. |
IČO: | 29266017 |
---|---|
Firma: | Pamion, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Jedovnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 2. 2011 |
Sídlo: | Legionářská 54, Jedovnice 67906 |
---|
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |