PAMAT spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PAMAT spol. s r.o. (41692489) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Poděbradova 1243/7, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 8. 1991 a je stále aktivní. PAMAT spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o PAMAT spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PAMAT spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 8. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3833 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41692489 | |
Jméno: | PAMAT spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.8.1991 |
Zapsána dne: | 30.8.1991 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 18.12.2017 | |
Datum uzavření spol. smlouvy: 12.7.1991 | 30.8.1991 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.8.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Poděbradova 1243/7, Ostrava 70200, Česká republika | 18.12.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Sámova 665/12, Praha 10100, Česká republika | 4.11.2016 - 18.12.2017 |
Adresa: | Sámova 665/12, Praha 10100, Česká republika | 28.11.1995 - 4.11.2016 |
Adresa: | Holandská 501/24, Praha 10100, Česká republika | 30.8.1991 - 28.11.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.12.2017 |
polygrafická výroba | 23.3.2005 - 18.12.2017 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou zboží, které je uvedeno v příl. 2-3 zák.č. 455/91 Sb. a tímto zák. vyloučeného | 28.11.1995 - 18.12.2017 |
gumotisk, ofsetový tisk | 28.11.1995 - 23.3.2005 |
knihařské práce | 28.11.1995 - 23.3.2005 |
-výroba a zpracování materiálu z papíru, kartonů, lepenek a plas- tických hmot | 30.8.1991 - 28.11.1995 |
-velkoobchodní a maloobchodní činnost s papírenskými, polygra- fickými, dřevařskými výrobky a kancelářskými potřebami a tech- nické služby související s činností společnosti | 30.8.1991 - 28.11.1995 |
-poskytování prodejních, servisních a poradenských služeb v uve- dených oblastech | 30.8.1991 - 28.11.1995 |
-obstaravatelské a zprostředkovatelské služby věcí movitých i nemovitých | 30.8.1991 - 28.11.1995 |
-zahraničně obchodní činnost v oblasti předmětu podnikání, s vý- jimkou položek, na něž se vztahuje nařízení vlády ČSFR č. 256/90 Sb. | 30.8.1991 - 28.11.1995 |
jednatel | Mgr. Vladimíra Pokorná |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2023 |
Adresa | U Andělky 1027/23, 16200 Praha |
jednatel | JUDr. Lukáš Semerák |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2016 |
Adresa | Pobialova 1208/21, 70200 Ostrava |
jednatel | Mgr. Vladimíra Pokorná |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2023 do 1.9.2023 |
Adresa | Thunovská 184/20, 11800 Praha |
jednatel | Mgr. Vladimíra Šlegrová |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2021 do 25.8.2023 |
Adresa | Thunovská 184/20, 11800 Praha |
jednatel | JUDr. Lukáš Semerák |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2008 do 28.1.2016 |
Adresa | Pobialova 1208/21, 70200 Ostrava |
jednatel | Ing. Václav Myslivec |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2007 do 31.1.2008 |
Adresa | Křivenická 414/18, 18100 Praha |
Jednatel | Ivana Rážová |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2002 do 7.9.2007 |
Adresa | U pošty 206, 25246 Vrané nad Vltavou |
Jednatel | Ivana Rážová |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.1998 do 17.8.2002 |
Adresa | U pošty 206, 25246 Vrané nad Vltavou |
Jednatel | ing. Jaroslav Dušek |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.1993 do 25.4.2002 |
Adresa | Otradovická 727/3, 14200 Praha |
Jednatel | Karel Jahoda |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.1993 do 15.4.1998 |
Adresa | Sídliště 695, 54371 Hostinné |
Jednatel | ing. Václav Myslivec |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.1993 do 28.11.1995 |
Adresa | Křivenecká , Praha 8 |
ředitel společnosti | ing. Ivo Horák |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1991 do 19.1.1993 |
Adresa | Bělčická 2845/21, 14100 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 41692489 |
---|---|
Jméno: | PAMAT spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 8. 1991 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Sámova 665/12, Praha 10100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 8. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 25. 3. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 12. 12. 1955 |
IČO: | 41692489 |
---|---|
Firma: | PAMAT spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 8. 1991 |
Sídlo: | Poděbradova 1243/7, Ostrava 70200 |
---|
Tisk ostatní, kromě novin |
Vázání a související činnosti |
Nespecializovaný velkoobchod |