Pallas Athéna Praha, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pallas Athéna Praha, z. s. (02645173) je Spolek. Sídlí na adrese Kateřinská 482/26, 12800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 2. 2014 a je stále aktivní. Pallas Athéna Praha, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Pallas Athéna Praha, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pallas Athéna Praha, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 2. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 58414 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02645173 | |
Jméno: | Pallas Athéna Praha, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 20.2.2014 20.2.2014 |
Zapsána dne: | 20.2.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 20.2.2014 - 12.4.2017 | |
Počet členů kontrolní komise: 3 | 20.2.2014 - 12.4.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kateřinská 482/26, Praha 12800, Česká republika | 20.2.2014 |
---|
Člen výkonného výboru | Miloslav Bartoň |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2014 |
Adresa | Tisová 434, 54101 Trutnov |
Člen výkonného výboru | Daniel Stierand |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2014 |
Adresa | Kryblická 30, 54101 Trutnov |
Člen výkonného výboru | Lenka Rájková |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 |
Adresa | 143, 54466 Hajnice |
Člen výkonného výboru | Daniel Stierand |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2016 |
Adresa | Muchova 480, 54101 Trutnov |
členka výkonného výboru | Blanka Albrechtová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2017 |
Adresa | 80, 54232 Úpice |
Člen výkonného výboru | Daniel Stierand |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2016 do 12.4.2017 |
Adresa | Muchova 480, 54101 Trutnov |
Člen výkonného výboru | Daniel Stierand |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2014 do 10.3.2016 |
Adresa | Kryblická 30, 54101 Trutnov |
Člen výkonného výboru | Lenka Škarková |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2014 do 24.2.2015 |
Adresa | 143, 54466 Hajnice |
IČO (identifikační číslo): | 02645173 |
---|---|
Jméno: | Pallas Athéna Praha, z. s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 20. 2. 2014 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 2. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miloslav Bartoň |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bc. Lenka Rájková |
Člen statutárního orgánu: | Blanka Albrechtová |
IČO: | 02645173 |
---|---|
Firma: | Pallas Athéna Praha, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 2. 2014 |
Sídlo: | Kateřinská 482/26, Praha 12800 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |