PACOVSKÁ 7, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PACOVSKÁ 7, s.r.o. (61466310) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pacovská 961/7, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 10. 1994 PACOVSKÁ 7, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o PACOVSKÁ 7, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PACOVSKÁ 7, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 10. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 29362 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61466310 | |
Jméno: | PACOVSKÁ 7, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.10.1994 |
Zapsána dne: | 11.10.1994 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 19.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 19.8.2014 |
Základní kapitál | 7 328 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.10.1998 | |
Základní kapitál | 1 073 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.10.1994 - 9.10.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pacovská 961/7, Praha 14000, Česká republika | 6.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Pacovská 961/7, Praha 14000, Česká republika | 22.6.2002 - 6.6.2016 |
Adresa: | Pacovská 961/7, Praha 14000, Česká republika | 11.10.1994 - 22.6.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb spojených s pronájmem | 11.10.1994 |
jednatel | Jan Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2018 |
Adresa | Herálecká I 957/8, 14000 Praha |
jednatel | Jiří Kopáček |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2018 |
Adresa | Žižkovo předměstí 596, 37810 České Velenice |
jednatel | Daniela Kopáčková |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2016 do 3.1.2018 |
Adresa | Pacovská 961/7, 14000 Praha |
jednatel | Věra Fichtlová |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2016 do 3.1.2018 |
Adresa | Nýdecká 444, 19900 Praha |
jednatel | Věra Fichtlová |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2011 do 6.6.2016 |
Adresa | Nýdecká 444, 19900 Praha |
jednatel | Daniela Kopáčková |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2014 do 6.6.2016 |
Adresa | Pacovská 961/7, 14000 Praha |
jednatel | Daniela Kopáčková |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.1998 do 22.8.2014 |
Adresa | Pacovská 961/7, 14000 Praha |
jednatel | Ing. Oldřich Anděl |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2010 do 22.7.2011 |
Adresa | Riegrova 373/22, 25219 Rudná |
jednatel | Olga Albrechtová |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2003 do 22.7.2011 |
Adresa | Pacovská 961/7, 14000 Praha |
jednatel | ing. Martin Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.1994 do 22.7.2011 |
Adresa | Pacovská 961/7, 14000 Praha |
jednatel | Růžena Švejdová |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.1998 do 2.5.2011 |
Adresa | Pacovská 961/7, 14000 Praha |
jednatel | Karel Čálek |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2003 do 8.7.2010 |
Adresa | Pacovská 961/7, 14000 Praha |
jednatel | Libuše Karpíšková |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.1998 do 21.2.2003 |
Adresa | Pacovská 961/7, 14000 Praha |
jednatel | Libor Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.1998 do 18.1.2003 |
Adresa | V jámě 1671/7, 11000 Praha |
jednatel | ing. Milan Beranovský |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.1994 do 9.10.1998 |
Adresa | Pacovská 961/7, 14000 Praha |
jednatel | František Karpíšek |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.1994 do 9.10.1998 |
Adresa | Pacovská 961/7, 14000 Praha |
IČO: | 61466310 |
---|---|
Firma: | PACOVSKÁ 7, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 10. 1994 |
Sídlo: | Pacovská 961/7, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |