P R A N E D A Brno s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
P R A N E D A Brno s.r.o. v likvidaci (47901047) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kozinova 332/16, 62700 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 1. 1993 a je stále aktivní. P R A N E D A Brno s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o P R A N E D A Brno s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro P R A N E D A Brno s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9130 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47901047 | |
Jméno: | P R A N E D A Brno s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.1.1993 |
Zapsána dne: | 27.1.1993 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18.1.2023, č.j. 50 Cm 194/2022-15 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 11.3.2023. | 4.4.2023 | |
Právní forma právnické osoby: společnost s ručením omezeným | 27.1.1993 - 14.10.1993 | |
Základní jmění: lOO.OOO,-- Kčs, splaceno 5O.OOO,-- Kčs | 27.1.1993 - 14.10.1993 | |
Výše vkladů společníků: Ing. Gustav Muller..............2O.OOO,-- Kčs, splaceno lO.OOO,-- Kčs Jan Šik.........................6O.OOO,-- Kčs, splaceno 3O.OOO,-- Kčs Jaroslav Turyna.................2O.OOO,-- Kčs, splaceno lO.OOO,-- Kčs | 27.1.1993 - 14.10.1993 | |
Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel. | 27.1.1993 - 19.10.2017 |
Základní kapitál | 130 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.4.1994 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.10.1993 - 14.4.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kozinova 332/16, Brno 62700, Česká republika | 19.10.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Přemyslovo nám. 47, Brno , Česká republika | 27.1.1993 - 19.10.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.6.2011 |
-Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej -Výroba a opravy zemědělských strojů | 27.1.1993 - 23.6.2011 |
jednatel | Petr Šik |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2017 |
Adresa | Kozinova 332/16, 62700 Brno |
Petr Šik | |
Ve funkci | od 11.12.2012 do 19.10.2017 |
Adresa | Kozinova 332/16, 62700 Brno |
jednatel | Jan Šik |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2011 do 11.12.2012 |
Adresa | Přemyslovo nám. 23/47, 62700 Brno |
jednatel | Jan Šik |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2005 do 23.6.2011 |
Adresa | Kozinova l6, Brno |
jednatel | Jan Šik |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.1993 do 16.3.2005 |
Adresa | Kozinova l6, Brno |
jednatel | Ing. Gustav Muller |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.1993 do 16.3.2005 |
Adresa | Sevastopolská 7, Praha |
jednatel | ing. Pavel Slovák |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.1994 do 16.3.2005 |
Adresa | Kotlanova 2, Brno |
IČO (identifikační číslo): | 47901047 |
---|---|
Jméno: | P R A N E D A Brno s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kozinova 332/16, Brno 62700 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Šik |
---|
IČO: | 47901047 |
---|---|
Firma: | P R A N E D A Brno s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Slatina |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 1. 1993 |
Sídlo: | Kozinova 332/16, Brno 62700 |
---|
Výroba zemědělských a lesnických strojů |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |