P.O.S. Pražská obchodní, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
P.O.S. Pražská obchodní, s.r.o. (49678060) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Záhřebská 317/19, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 6. 1993 P.O.S. Pražská obchodní, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o P.O.S. Pražská obchodní, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro P.O.S. Pražská obchodní, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 6. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21499 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49678060 | |
Jméno: | P.O.S. Pražská obchodní, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.6.1993 |
Zapsána dne: | 23.6.1993 | |
Datum uzavření společenské smlouvy : 27. ledna 1993 | 23.6.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.6.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Záhřebská 317/19, Praha 12000, Česká republika | 4.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Záhřebská 19, Praha 2 , Česká republika | 23.6.1993 - 4.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. č. 2 a č. 3 zák.č. 455/91 Sb. | 23.6.1993 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 23.6.1993 |
jednatel | Oldřich Kuřil |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2016 |
Adresa | nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko |
jednatel | Oldřich Kuřil |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2005 do 21.9.2016 |
Adresa | Jasanová 12, 67801 Blansko |
jednatel | Miloš Šejna |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2005 do 2.6.2005 |
Adresa | 208, 73991 Bruzovice |
jednatel | Zbyněk Hrdina |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2004 do 12.1.2005 |
Adresa | Na Klikovce 922/5, Praha 4 |
jednatelé | Martin Matouš |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.1993 do 24.9.2004 |
Adresa | Jasmínová 2612/3, Praha 10 |
Martin Kristian | |
Ve funkci | od 23.6.1993 do 24.9.2004 |
Adresa | nám.Dr. Holého 7, Praha 8 |
IČO: | 49678060 |
---|---|
Firma: | P.O.S. Pražská obchodní, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 6. 1993 |
Sídlo: | Záhřebská 317/19, Praha 12000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |