P i l a Soběslavice, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
P i l a Soběslavice, s.r.o. (25046217) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Soběslavice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 12. 1998 P i l a Soběslavice, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o P i l a Soběslavice, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro P i l a Soběslavice, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 10. 12. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14605 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25046217 | |
Jméno: | P i l a Soběslavice, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.12.1998 |
Zapsána dne: | 10.12.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.12.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Soběslavice 20, Pěnčín 46345, Česká republika | 10.12.1998 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
opracování a zpracování dřeva a dřevěného odpadu | 10.12.1998 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží vyhrazeného v přílohách 1-3 zákona č. 455/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů | 10.12.1998 |
Jednatel | Ing. Luděk Maier |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.1998 |
Adresa | Sobotecká 114, 51101 Turnov |
Jednatel | Jaroslava Bartoňová |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2016 |
Adresa | 9, 46345 Soběslavice |
Jednatel | Jaroslava Bartoňová |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.1999 do 21.5.2016 |
Adresa | Padařovice 9, Soběslavice |
Jednatel | Roman Bartoň |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.1998 do 29.12.1999 |
Adresa | Padařovice 9, 46345 Pěnčín |
IČO: | 25046217 |
---|---|
Firma: | P i l a Soběslavice, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Soběslavice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 12. 1998 |
Sídlo: | , Soběslavice |
---|
Výroba pilařská a impregnace dřeva |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |