P-centrum, spolek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
P-centrum, spolek (60803291) je Spolek. Sídlí na adrese Lafayettova 47/9, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. P-centrum, spolek má dva obory činností.
Jako zdroj dat o P-centrum, spolek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro P-centrum, spolek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2896 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60803291 | |
Jméno: | P-centrum, spolek | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 5 | 15.9.2014 | |
Počet členů kontrolní komise: 3 | 15.9.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lafayettova 47/9, Olomouc 77900, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
člen výboru | Ing. Petr Šterc |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2024 |
Adresa | Bořivojova 145/26, 77900 Olomouc |
předseda výboru | MUDr. Jarmila Šmoldasová |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2019 |
Adresa | Pražská 132/11, 77900 Olomouc |
místopředseda výboru | JUDr. Jaroslav Klimeš |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2019 |
Adresa | nám. Národních hrdinů 622/4, 77900 Olomouc |
místopředseda výboru | PhDr. Dagmar Krutilová |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2019 |
Adresa | Foerstrova 1053/34, 77900 Olomouc |
člen výboru | Mgr. Michal Bartoš Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2023 |
Adresa | Kmochova 986/2, 77900 Olomouc |
člen výboru | Ing. Petr Šterc |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2019 do 16.8.2024 |
Adresa | Ostružnická 342/40, 77900 Olomouc |
člen výboru | Veronika Jurečková |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2019 do 31.8.2023 |
Adresa | Náves 41, 75103 Majetín |
předseda výboru | MUDr. Jarmila Šmoldasová |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 12.9.2019 |
Adresa | Pražská 132/11, 77900 Olomouc |
místopředseda výboru | JUDr. Jaroslav Klimeš |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 12.9.2019 |
Adresa | nám. Národních hrdinů 622/4, 77900 Olomouc |
člen výboru | Mgr. Josef Radimecký |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 12.9.2019 |
Adresa | Hálkova 719/5, 40502 Děčín |
člen výboru | Veronika Jurečková |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 12.9.2019 |
Adresa | Náves 41, 75103 Majetín |
místopředseda výboru | Ing. Petr Šterc |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2019 do 12.9.2019 |
Adresa | Ostružnická 342/40, 77900 Olomouc |
místopředseda výboru | Ing. Petr Šterc |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2014 do 26.4.2019 |
Adresa | Dolní náměstí 54/34, 77900 Olomouc |
IČO (identifikační číslo): | 60803291 |
---|---|
Jméno: | P-centrum, spolek |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 18. 7. 1994 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Lafayettova 47/9, Olomouc 77900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 7. 2002 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 8. 2002 |
Zánik oprávnění | 2. 3. 2010 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Michal Bartoš Ph.D. |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Jaroslav Klimeš |
Člen statutárního orgánu: | PhDr. Dagmar Krutilová |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Jarmila Šmoldasová |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Šterc |
IČO: | 60803291 |
---|---|
Firma: | P-centrum, spolek |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 7. 1994 |
Sídlo: | Lafayettova 47/9, Olomouc 77900 |
---|
Sociální péče v zařízeních pro osoby závislé na návykových látkách |
Jiné ambulantní nebo terénní sociální služby j. n. |