Ozon CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ozon CZ s.r.o. (07377916) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Do panenek 248, 19011 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 8. 2018 a je stále aktivní. Ozon CZ s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Ozon CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ozon CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 8. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 300065 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07377916 | |
Jméno: | Elesev s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.8.2018 |
Zapsána dne: | 17.8.2018 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.8.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Do panenek 248, Praha 19011, Česká republika | 30.12.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Hanusova 1173/26, Praha 14000, Česká republika | 17.8.2018 - 30.12.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.8.2018 |
jednatel | Ing. Jiří Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2019 |
Adresa | J. Žižky 41, 25706 Louňovice pod Blaníkem |
jednatel | Ing. Jiří Veselý |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2018 do 16.10.2019 |
Adresa | Petra Rezka 1090/3, 14000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 07377916 |
---|---|
Jméno: | Ozon CZ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 8. 2018 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Hanusova 1173/26, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 8. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Veselý |
---|
IČO: | 07377916 |
---|---|
Firma: | Ozon CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Běchovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 8. 2018 |
Sídlo: | Do panenek 248, Praha 19011 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |