OVOVIN s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OVOVIN s.r.o. (25550080) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 44, 59262 Nedvědice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 12. 1998 a je stále aktivní. OVOVIN s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o OVOVIN s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OVOVIN s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 30. 12. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 32241 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25550080 | |
Jméno: | SLOVIS spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.12.1998 |
Zapsána dne: | 30.12.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.12.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 44, Nedvědice 59262, Česká republika | 11.4.2019 |
---|---|---|
Adresa: | sídliště I. č.913, Bystřice nad Pernštejnem 59301, Česká republika | 2.4.2005 - 11.4.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.4.2019 - 17.3.2023 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 30.12.1998 - 11.4.2019 |
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 30.12.1998 - 11.4.2019 |
Jednatel | Marian Bauman |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2019 do 12.5.2023 |
Adresa | Magurská 2767/8 , 83101 Bratislava |
Jednatel | Mgr. Roman Conorto |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2019 do 12.5.2023 |
Adresa | Boldocká cesta 429/48 , 90301 Senec |
jednatel | Zdeněk Veteška |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2005 do 11.4.2019 |
Adresa | sídliště I. č.913, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
jednatel | Zdeněk Veteška |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1998 do 2.4.2005 |
Adresa | sídliště I. č.913, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
IČO (identifikační číslo): | 25550080 |
---|---|
Jméno: | OVOVIN s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 12. 1998 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Višňová 913, Bystřice nad Pernštejnem 59301 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 12. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 12. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 12. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Veteška |
---|
IČO: | 25550080 |
---|---|
Firma: | OVOVIN s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Nedvědice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 30. 12. 1998 |
Sídlo: | 44, Nedvědice 59262 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |