OVLADAČE Dobrovolný s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OVLADAČE Dobrovolný s.r.o. (26940493) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nad Kunšovcem 913/15, 59401 Velké Meziříčí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 10. 2004 a je stále aktivní. OVLADAČE Dobrovolný s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o OVLADAČE Dobrovolný s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OVLADAČE Dobrovolný s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 20. 10. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 46987 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26940493 | |
Jméno: | OVLADAČE Dobrovolný s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.10.2004 |
Zapsána dne: | 20.10.2004 |
Základní kapitál | 210 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.10.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nad Kunšovcem 913/15, Velké Meziříčí 59401, Česká republika | 20.10.2004 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.4.2015 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 21.4.2015 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 21.4.2015 |
výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení | 20.10.2004 - 21.4.2015 |
velkoobchod | 20.10.2004 - 21.4.2015 |
jednatel | Ing. Edita Dobrovolná |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2015 |
Adresa | Nová 138/3, 59401 Velké Meziříčí |
jednatel | Jaroslav Dobrovolný |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2015 |
Adresa | Nová 138/3, 59401 Velké Meziříčí |
jednatel | Roland Kaup |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2004 do 21.4.2015 |
Adresa | Nad Kunšovcem 913/15, 59401 Velké Meziříčí |
jednatel | Ing. Edita Dobrovolná |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2004 do 21.4.2015 |
Adresa | Generála Jaroše 1491/9, 59401 Velké Meziříčí |
jednatel | Jaroslav Dobrovolný |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2004 do 21.4.2015 |
Adresa | Generála Jaroše 1491/9, 59401 Velké Meziříčí |
IČO (identifikační číslo): | 26940493 |
---|---|
Jméno: | OVLADAČE Dobrovolný s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 10. 2004 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 4 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 1. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 11. 2011 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 11. 2011 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 10. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 10. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 10. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Dobrovolný |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Edita Dobrovolná |
IČO: | 26940493 |
---|---|
Firma: | OVLADAČE Dobrovolný s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Velké Meziříčí |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 10. 2004 |
Sídlo: | Nad Kunšovcem 913/15, Velké Meziříčí 59401 |
---|
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Nespecializovaný velkoobchod |