OVIP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OVIP s.r.o. (64360687) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 21, 35002 Cheb. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 11. 1995 a je stále aktivní. OVIP s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o OVIP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OVIP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 8. 11. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7052 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64360687 | |
Jméno: | OVIP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.11.1995 |
Zapsána dne: | 8.11.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.11.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Horní Dvory 21, Cheb 35002, Česká republika | 5.2.2001 |
---|---|---|
Adresa: | Žižkova 8, Cheb 2 35002, Česká republika | 8.11.1995 - 5.2.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné | 8.11.1995 |
Josef Šorna | |
Ve funkci | od 22.11.2019 |
Adresa | Chebská 101/10, 35002 Cheb |
Josef Šorna | |
Ve funkci | od 8.11.1995 do 22.11.2019 |
Adresa | Šeříková 6, 35002 Cheb |
Jednatel | Ladislav Cajthaml |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2001 do 6.8.2005 |
Adresa | Šeříková 4, 35002 Cheb |
Ladislav Cajthaml | |
Ve funkci | od 8.11.1995 do 5.2.2001 |
Adresa | Žižkova 8, 35002 Cheb |
IČO (identifikační číslo): | 64360687 |
---|---|
Jméno: | OVIP s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 11. 1995 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 21, Cheb 35002 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 6. 2020 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 11. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2001 |
Zánik oprávnění | 24. 7. 2006 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Šorna |
---|
IČO: | 64360687 |
---|---|
Firma: | OVIP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Cheb |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 11. 1995 |
Sídlo: | 21, Cheb 35002 |
---|
Velkoobchod s nápoji |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |