OTTO VYMER + Co. HOLDING s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OTTO VYMER + Co. HOLDING s.r.o. (46359974) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bezručova 1462, 25228 Černošice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 10. 1992 a je stále aktivní. OTTO VYMER + Co. HOLDING s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o OTTO VYMER + Co. HOLDING s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OTTO VYMER + Co. HOLDING s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 10. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13882 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46359974 | |
Jméno: | OTTO VYMER + Co. HOLDING s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.10.1992 |
Zapsána dne: | 26.10.1992 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 18.10.1992. | 26.10.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.10.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bezručova 1462, Černošice 25228, Česká republika | 15.9.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Bezručova 909, Černošice 25228, Česká republika | 27.9.2016 - 15.9.2017 |
Adresa: | Bezručova 909 , Černošice III 25228, Česká republika | 26.10.1992 - 27.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, | 15.9.2017 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 15.9.2017 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 26.10.1992 - 15.9.2017 |
zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti správy nemovitého majetku | 26.10.1992 - 15.9.2017 |
Jednatel | Alice Pilderová |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2017 |
Adresa | Bezručova 1462, 25228 Černošice |
Jednatel | Alice Pilderová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.1992 |
Adresa | Bezručova 909 , 25228 Černošice III |
Jednatel | Alice Pilderová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.1992 do 15.9.2017 |
Adresa | Bezručova 909 , 25228 Černošice III |
IČO (identifikační číslo): | 46359974 |
---|---|
Jméno: | OTTO VYMER + Co. HOLDING s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 10. 1992 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Bezručova 1462, Černošice 25228 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Alice Pilderová |
---|
IČO: | 46359974 |
---|---|
Firma: | OTTO VYMER + Co. HOLDING s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Černošice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 10. 1992 |
Sídlo: | Bezručova 1462, Černošice 25228 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |