Otakar Pánek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Otakar Pánek (47517280) je Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1993. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Otakar Pánek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Otakar Pánek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 47517280 |
---|---|
Jméno: | Otakar Pánek |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství |
Vznik první živnosti: | 26. 11. 1993 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 228, Svatá 26751 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 10. 3. 2008 |
Přerušeno od | 21. 4. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 8. 1993 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 8. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 8. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 7. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 8. 1993 |
Zánik oprávnění | 21. 9. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Otakar Pánek |
---|
IČO: | 47517280 |
---|---|
Firma: | Otakar Pánek |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Svatá |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 26. 11. 1993 |
Sídlo: | 52, Svatá 26751 |
---|
Výroba elektřiny |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Činnosti reklamních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Univerzální administrativní činnosti |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |