OST-KONSALT, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OST-KONSALT, spol. s r.o. (25777572) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Klausova 1360/13b, 15500 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 1999 a je stále aktivní. OST-KONSALT, spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o OST-KONSALT, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OST-KONSALT, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 6. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 69328 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25777572 | |
Jméno: | OST-KONSALT, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.6.1999 |
Zapsána dne: | 30.6.1999 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.8.2000 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.6.1999 - 29.8.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Klausova 1360/13b, Praha 5 15500, Česká republika | 13.7.2005 |
---|---|---|
Adresa: | Bašteckého 2544/12, Praha 5 15500, Česká republika | 8.12.2004 - 13.7.2005 |
Adresa: | Bašteckého 2544/13, Praha 5 15500, Česká republika | 13.3.2002 - 8.12.2004 |
Adresa: | Bašteckého 2544/13, Praha 5 , Česká republika | 20.11.2000 - 13.3.2002 |
Adresa: | Jakubovská 283/5, Praha 9 , Česká republika | 30.6.1999 - 20.11.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.9.2009 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 11.9.2009 |
velkoobchod | 13.3.2002 - 11.9.2009 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 13.3.2002 - 11.9.2009 |
zprostředkování obchodu | 13.3.2002 - 11.9.2009 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud vedle pronájmu pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby, zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 30.6.1999 - 11.9.2009 |
jednatel | Milan Šilhan |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 |
Adresa | Řehořova 1070/48, 13000 Praha |
jednatel | Elvira Byčkova |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2017 do 10.4.2018 |
Adresa | Bašteckého 2544/12, 15500 Praha |
jednatel | Elvira Byčkova |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2017 do 10.4.2018 |
Adresa | Bašteckého 2544/12, 15500 Praha |
jednatel | Nuriya Shvetskova |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2009 do 16.10.2017 |
Adresa | Klausova 1360/13b, 15500 Praha 5 |
Khafiz Khamet | |
Ve funkci | od 2.7.2010 do 6.10.2011 |
Adresa | Klausova 1360/13b, 15500 Praha 5 |
jednatel | Maxim Khamet |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2005 do 5.3.2010 |
Adresa | Klausova 1360/13b, 15500 Praha 5 |
jednatel | Olga Bychkova |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2002 do 13.7.2005 |
Adresa | Bašteckého 2544/13, Praha 5 |
jednatel | Maxim Khamet |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2003 do 13.7.2005 |
Adresa | U Homolky 125/9, Praha 5 |
jednatel | Hamet Hamet Maxum |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2002 do 16.6.2003 |
Adresa | U Homolky 125/9, Praha 5 |
jednatel | Hamet Hamet Maxum |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2000 do 13.3.2002 |
Adresa | Bašteckého 13, Praha 5 |
jednatel | Hamet Hamet Maxum |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1999 do 29.8.2000 |
Adresa | Na Rokytce 1113/12, Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 25777572 |
---|---|
Jméno: | OST-KONSALT, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 6. 1999 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Klausova 1360/13, Praha 15500 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Elvira Byčkova |
---|
IČO: | 25777572 |
---|---|
Firma: | OST-KONSALT, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 6. 1999 |
Sídlo: | Klausova 1360/13, Praha 15500 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |