Osoblažský Bertík s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Osoblažský Bertík s.r.o. (04383702) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 58, 79399 Hlinka. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 9. 2015 a je stále aktivní. Osoblažský Bertík s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Osoblažský Bertík s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Osoblažský Bertík s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 9. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 63434 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04383702 | |
Jméno: | Osoblažský Bertík s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.9.2015 8.9.2015 |
Zapsána dne: | 8.9.2015 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.9.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 58, Hlinka 79399, Česká republika | 8.9.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.9.2015 |
jednatel | Viktor Klimeš |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2018 |
Adresa | 58, 79399 Hlinka |
jednatel | Petra Jurčenková |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2018 do 21.9.2018 |
Adresa | Těšínská 786/34, 74601 Opava |
jednatel | Petra Jurčenková |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2018 do 21.9.2018 |
Adresa | Těšínská 786/34, 74601 Opava |
jednatel | Petra Hejtmánková |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2015 do 6.4.2018 |
Adresa | 104, 79399 Dívčí Hrad |
jednatel | Petra Hejtmánková |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2015 do 6.4.2018 |
Adresa | 104, 79399 Dívčí Hrad |
IČO (identifikační číslo): | 04383702 |
---|---|
Jméno: | Osoblažský Bertík s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 9. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 58, Hlinka 79399 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 9. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Viktor Klimeš |
---|
IČO: | 04383702 |
---|---|
Firma: | Osoblažský Bertík s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Hlinka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 9. 2015 |
Sídlo: | 58, Hlinka 79399 |
---|
Výroba oděvů |
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |