OSMATŘICÍTKA, bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OSMATŘICÍTKA, bytové družstvo (25349821) je Družstvo. Sídlí na adrese Okružní 1941/18, 59101 Žďár nad Sázavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 9. 1997 OSMATŘICÍTKA, bytové družstvo má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o OSMATŘICÍTKA, bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OSMATŘICÍTKA, bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 9. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 2902 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25349821 | |
Jméno: | OSMATŘICÍTKA, bytové družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 3.9.1997 |
Zapsána dne: | 3.9.1997 | |
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na ustavující členské schůzi družstva konané dne 14.5.1997. Členská schůze konaná dne 28.7.2014 schválila změnu stanov, kterou stanovy přizpůsobila zákonu č.90/2012 Sb. Schválením změny stanov se družstvo podřídilo zákonu o obchodních korporacích jako celku. | 11.9.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 11.9.2014 - 19.9.2016 | |
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na ustavující členské schůzi družstva konané dne 14.5.1997. | 3.9.1997 - 11.9.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Okružní 1941/18, Žďár nad Sázavou 59101, Česká republika | 19.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Okružní 18, Žďár nad Sázavou 59101, Česká republika | 3.9.1997 - 19.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem za účelem uspokojování bytových potřeb svých členů | 3.9.1997 |
místopředseda představenstva | Jan Strnad |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2021 |
Adresa | Okružní 1942/20, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Miroslav Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2021 |
Adresa | Okružní 1942/20, 59101 Žďár nad Sázavou |
předseda představenstva | Jiří Dočekal |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2021 |
Adresa | Okružní 1940/16, 59101 Žďár nad Sázavou |
místopředseda představenstva | Věra Klementová |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2016 do 28.12.2021 |
Adresa | Okružní 1941/18, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Jiří Dočekal |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2016 do 28.12.2021 |
Adresa | Okružní 1940/16, 59101 Žďár nad Sázavou |
předseda představenstva | Pavel Kamenský |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2016 do 28.12.2021 |
Adresa | Okružní 1941/18, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Věra Klementová |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 do 3.12.2016 |
Adresa | Okružní 1941/18, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Jiří Dočekal |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 do 3.12.2016 |
Adresa | Okružní 1940/16, 59101 Žďár nad Sázavou |
předseda představenstva | Pavel Kamenský |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 do 3.12.2016 |
Adresa | Okružní 1941/18, 59101 Žďár nad Sázavou |
předseda představenstva | Pavel Kamenský |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 do 3.12.2016 |
Adresa | Okružní 1941/18, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Věra Klementová |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 do 3.12.2016 |
Adresa | Okružní 1941/18, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Jiří Dočekal |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2016 do 3.12.2016 |
Adresa | Okružní 1940/16, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen | Jiří Dočekal |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2014 do 19.9.2016 |
Adresa | Okružní 1940/16, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen | Věra Klementová |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2014 do 19.9.2016 |
Adresa | Okružní 1941/18, 59101 Žďár nad Sázavou |
předseda | Pavel Kamenský |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2014 do 19.9.2016 |
Adresa | Okružní 1941/18, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen | Věra Klementová |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2006 do 11.9.2014 |
Adresa | Okružní 1941/18, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen | Jiří Dočekal |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2006 do 11.9.2014 |
Adresa | Okružní 1940/16, 59101 Žďár nad Sázavou |
předseda | Pavel Kamenský |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2006 do 11.9.2014 |
Adresa | Okružní 1941/18, 59101 Žďár nad Sázavou |
předseda představenstva | Pavel Kamenský |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.1997 do 13.2.2006 |
Adresa | Okružní 18, Žďár nad Sázavou |
člen představenstva | Milada Přikrylová |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.1997 do 13.2.2006 |
Adresa | Okružní 20, Žďár nad Sázavozu |
člen představenstva | Růžena Krčálová |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.1997 do 13.2.2006 |
Adresa | Okružní 16, Žďár nad Sázavou |
IČO: | 25349821 |
---|---|
Firma: | OSMATŘICÍTKA, bytové družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Žďár nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 9. 1997 |
Sídlo: | Okružní 1941/18, Žďár nad Sázavou 59101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |