OSA UNIPOL s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
OSA UNIPOL s.r.o. "v likvidaci" (48400149) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Václava Jiřikovského 146/42, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 1993 OSA UNIPOL s.r.o. "v likvidaci" má tři obory činností.
Jako zdroj dat o OSA UNIPOL s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro OSA UNIPOL s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10528 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48400149 | |
Jméno: | OSA UNIPOL s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.4.1993 |
Zapsána dne: | 1.4.1993 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě, ze dne 1.12.2021, č.j. 28 Cm 150/2021-10, které nabylo právní moci dne 31.12.2021, byl jmenován nový likvidátor. | 13.1.2022 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Cm 31/2001 - 12, ze dne 24.9.2001, které nabylo právní moci dne 5.12.2001, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 23.6.2015 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Cm 31/2001 - 12, ze dne 24.9.2001, které nabylo právní moci dne 5.12.2001, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 15.1.2002 - 23.6.2015 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.4.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Václava Jiřikovského 146/42, Ostrava 70030, Česká republika | 23.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Václava Jiříkovského 146/42, Ostrava 3 70030, Česká republika | 20.1.1995 - 23.6.2015 |
Adresa: | Tarnavova 13, Ostrava-Zábřeh 70400, Česká republika | 1.4.1993 - 20.1.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 23.9.1993 - 23.6.2015 |
zprostředkovatelská činnost | 23.9.1993 - 23.6.2015 |
provádění bytových a občanských staveb | 1.4.1993 - 23.6.2015 |
jednatel | Jaroslav Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.1995 do 20.8.2004 |
Adresa | 1, 79316 Zátor |
jednatel | Zdeněk Ondruš |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1993 do 20.1.1995 |
Adresa | Hornická 23, Hlučín |
jednatel | Jaroslav Jiříček |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.1993 do 20.1.1995 |
Adresa | Tarnarova 13, 70400 Ostrava-Zábřeh |
jednatel | František Fryštacký |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.1993 do 8.2.1994 |
Adresa | Severní 9/1180, 74801 Hlučín |
jednatel | Jaroslav Jiříček |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1993 do 15.7.1993 |
Adresa | l.máje 3, Hlučín |
IČO (identifikační číslo): | 48400149 |
---|---|
Jméno: | OSA UNIPOL s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 4. 1993 |
IČO: | 48400149 |
---|---|
Firma: | OSA UNIPOL s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 1. 4. 1993 |
Sídlo: | Václava Jiřikovského 146/42, Ostrava 70030 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |