ORTI družstvo v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ORTI družstvo v likvidaci (27214486) je Družstvo. Sídlí na adrese Podnikatelská 553, 19011 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 1. 2005 a je stále aktivní. ORTI družstvo v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ORTI družstvo v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ORTI družstvo v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 1. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 6195 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27214486 | |
Jméno: | ORTI družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 27.1.2005 |
Zapsána dne: | 27.1.2005 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 1245/2022-6 ze dne 12.12.2022 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 10.1.2023. | 31.1.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podnikatelská 553, Praha 9 19011, Česká republika | 11.3.2005 |
---|---|---|
Adresa: | Krymská 165/3, Praha 10 , Česká republika | 27.1.2005 - 11.3.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
truhlářství, podlahářství | 24.11.2009 |
zednictví | 2.6.2005 |
zámečnictví | 2.6.2005 |
hostinská činnost | 18.3.2005 |
ubytovací služby | 18.3.2005 |
správa a údržba nemovitostí | 27.1.2005 |
přípravné práce pro stavby | 27.1.2005 |
dokončovací stavební práce | 27.1.2005 |
předseda družstva | Ion Harea |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2010 |
Adresa | Davídkova 694, 18000 Praha 8 |
předseda družstva | Mykhaylo Voloshchuk |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2009 do 6.5.2010 |
Adresa | Kozácká 244/17, 10100 Praha 10 |
předseda družstva | Oleksandr Bysaha |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2005 do 18.3.2009 |
Adresa | Nad Pramenem 133/1, Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 27214486 |
---|---|
Jméno: | ORTI družstvo v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 27. 1. 2005 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Podnikatelská 553, Praha 19011 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 11. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 4. 2005 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 3. 2005 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 1. 2005 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 1. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 3. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ion Harea |
---|
IČO: | 27214486 |
---|---|
Firma: | ORTI družstvo v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Běchovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 1. 2005 |
Sídlo: | Podnikatelská 553, Praha 19011 |
---|
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství |
Výroba zámků a kování |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Příprava staveniště |
Ostatní kompletační a dokončovací práce |
Ostatní ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |