ORTHO - D.I.D., spol. s r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ORTHO - D.I.D., spol. s r.o. "v likvidaci" (64084086) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 17. listopadu 538/57, 74301 Bílovec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 8. 1995 a je stále aktivní. ORTHO - D.I.D., spol. s r.o. "v likvidaci" má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o ORTHO - D.I.D., spol. s r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ORTHO - D.I.D., spol. s r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 9. 8. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8561 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64084086 | |
Jméno: | ORTHO - D.I.D., spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.8.1995 |
Zapsána dne: | 9.8.1995 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 6. 2022, č.j. 7 Cm 35/2022-26, které nabylo právní moci dne 20. 7. 2022, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 5.9.2022 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.7.2016 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.8.1995 - 25.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 17. listopadu 538/57, Bílovec 74301, Česká republika | 25.7.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 17. listopadu 538, Bílovec 74301, Česká republika | 22.10.2010 - 25.7.2016 |
Adresa: | Opavská 272, Bílovec 74301, Česká republika | 16.3.2009 - 22.10.2010 |
Adresa: | Opavská 272, Bílovec , Česká republika | 4.2.1998 - 16.3.2009 |
Adresa: | Radotínská 572, Bílovec , Česká republika | 9.8.1995 - 4.2.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.7.2016 |
Zámečnictví, nástrojářství | 25.7.2016 |
Výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží | 25.7.2016 |
zámečnictví, nástrojářství | 22.10.2010 - 25.7.2016 |
výroba a opravy sériově zhotovovaných - protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží | 22.10.2010 - 25.7.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.3.2009 - 25.7.2016 |
výroba a opravy mechanických lékařských přístrojů a zdravotnických potřeb | 4.2.1998 - 16.3.2009 |
zprostředkování obchodu a služeb | 4.2.1998 - 16.3.2009 |
oprava obuvi a jiných kožených výrobků | 4.2.1998 - 16.3.2009 |
nástrojářství | 4.2.1998 - 22.10.2010 |
výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb | 9.8.1995 - 4.2.1998 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 9.8.1995 - 16.3.2009 |
Jednatel | Daniel Střelec |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2021 do 15.12.2021 |
Adresa | Horní 791/3, 70030 Ostrava |
Jednatel | Daniel Střelec |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2016 do 21.8.2021 |
Adresa | Adamusova 993/1, 70030 Ostrava |
jednatel | Daniel Střelec |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2016 do 25.7.2016 |
Adresa | Adamusova 993/1, 70030 Ostrava |
jednatel | Daniel Střelec |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2016 do 25.7.2016 |
Adresa | Adamusova 993/1, 70030 Ostrava |
jednatel | Daniel Střelec |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2009 do 1.7.2016 |
Adresa | Pod nemocnicí 2067, 70800 Ostrava |
jednatel | Daniel Střelec |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.1995 do 16.3.2009 |
Adresa | Pod nemocnicí 2067, Ostrava-Poruba |
jednatel | Dagmar Ermisová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.1995 do 13.11.1998 |
Adresa | Krestova 7, Ostrava-Hrabůvka |
IČO (identifikační číslo): | 64084086 |
---|---|
Jméno: | ORTHO - D.I.D., spol. s r.o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 8. 1995 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 1. 2001 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 8. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 8. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 20. 5. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 20. 5. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 25. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 9. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Daniel Střelec |
---|
IČO: | 64084086 |
---|---|
Firma: | ORTHO - D.I.D., spol. s r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Bílovec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 8. 1995 |
Sídlo: | 17. listopadu 538/57, Bílovec 74301 |
---|
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Opravy obuvi a kožených výrobků |