Ortenovo 24 s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ortenovo 24 s.r.o. (08773726) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jankovcova 1535/2a, 17000 Praha 7. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 12. 2019 a je stále aktivní. Ortenovo 24 s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Ortenovo 24 s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ortenovo 24 s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 12. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 325031 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08773726 | |
Jméno: | Ortenovo 24 s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.12.2019 |
Zapsána dne: | 18.12.2019 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.12.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jankovcova 1535/2a, Praha 17000, Česká republika | 18.12.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.12.2019 |
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 18.12.2019 |
jednatel | Marta Weisskopf |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2024 |
Adresa | Chotutická 493/2, 10800 Praha |
jednatel | Denis Lochman |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2024 |
Adresa | Italská 1202/12, 12000 Praha |
jednatel | David Reich |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2024 |
Adresa | Eliášova 602/36, 16000 Praha |
Jednatel | Denis Erin |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2023 do 3.6.2024 |
Adresa | Počernická 3225/2b, 10000 Praha |
Jednatel | Denis Erin |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2022 do 13.8.2023 |
Adresa | Radouňova 2683/28, 15500 Praha |
Jednatel | Arben Rrustemi |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2022 do 22.12.2022 |
Adresa | Poděbradská 1158/49, 19800 Praha |
Jednatel | Arben Rrustemi |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2020 do 5.5.2022 |
Adresa | Makedonská 629/2, 19000 Praha |
Jednatel | Iryna Dzhantymirova |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2020 do 20.11.2020 |
Adresa | Amforová 1906/2, 15500 Praha |
jednatel | Alban Gega |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2019 do 27.5.2020 |
Adresa | Karoliny Světlé 1035/17, 11000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 08773726 |
---|---|
Jméno: | Ortenovo 24 s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 12. 2019 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Jankovcova 1535/2a, Praha 17000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 3. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 12. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marta Weisskopf |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | David Reich |
Člen statutárního orgánu: | Denis Lochman |
IČO: | 08773726 |
---|---|
Firma: | Ortenovo 24 s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 12. 2019 |
Sídlo: | Jankovcova 1535/2, Praha 17000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Výroba klenotů a příbuzných výrobků |
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování |
Ostatní ubytování |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Činnosti zastaváren |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Balicí činnosti |