Ornek s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Ornek s.r.o. (28703430) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Souběžná 56, 41501 Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 7. 2009 a je stále aktivní. Ornek s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Ornek s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Ornek s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 8. 7. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27606 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28703430 | |
Jméno: | Ornek s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.7.2009 |
Zapsána dne: | 8.7.2009 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 8.7.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Souběžná 56, Teplice 41510, Česká republika | 10.9.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Souběžná 70, Teplice 41510, Česká republika | 8.7.2009 - 10.9.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.12.2020 |
Realitní zprostředkování | 3.12.2020 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 8.7.2009 |
Jednatel | Mgr. Ing. Martin Kršňák |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2020 |
Adresa | kpt. Jaroše 1621/12, 41501 Teplice |
Jednatel | Sergey Ainakulov |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2009 do 23.7.2020 |
Adresa | , Astana, Kabanbay Batyr 7/2, 010000 |
Jednatel | Ruslan Ainakulov |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 do 23.7.2020 |
Adresa | , Astana, Kabanbay Batyr 7/2, 010000 |
Jednatel | Maira Kuandykova |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 do 23.7.2020 |
Adresa | , Astana, Kabanbay Batyr 7/2, 010000 |
Jednatel | Elvira Ainakulova |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2010 do 23.7.2020 |
Adresa | , Almaty, Esenova 13/1, 050044 |
IČO (identifikační číslo): | 28703430 |
---|---|
Jméno: | Ornek s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 7. 2009 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Souběžná 56, Teplice 41501 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 11. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 11. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ing. Martin Kršňák |
---|
IČO: | 28703430 |
---|---|
Firma: | Ornek s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 7. 2009 |
Sídlo: | Souběžná 56, Teplice 41501 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |