Orlický ski team z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Orlický ski team z.s. (01567136) je Spolek. Sídlí na adrese 32, 53002 Třebosice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Orlický ski team z.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Orlický ski team z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Orlický ski team z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8533 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01567136 | |
Jméno: | OK Ski Pardubice, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 32, Třebosice 53002, Česká republika | 30.12.2022 |
---|---|---|
Adresa: | U Lípy 151, Spojil 53002, Česká republika | 29.3.2019 - 30.12.2022 |
Adresa: | Družby 340, Pardubice 53009, Česká republika | 1.1.2014 - 29.3.2019 |
předseda výboru | Mgr. Tomáš Rousek |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2019 |
Adresa | Slunečná 1411, 54901 Nové Město nad Metují |
místopředseda výboru | Ing. Jan Rejchrt |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2019 |
Adresa | Na Nábřeží 135, 51771 České Meziříčí |
člen výboru | Monika Bláhová |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2019 |
Adresa | Milady Horákové 260/46, 50006 Hradec Králové |
předseda výboru | Oldřich Korynta |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2018 do 24.7.2019 |
Adresa | Družby 340, 53009 Pardubice |
místopředseda výboru | Martina Koryntová |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2018 do 24.7.2019 |
Adresa | Družby 340, 53009 Pardubice |
člen výboru | Andrea Květonová |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2018 do 24.7.2019 |
Adresa | Křemenská 104, 53006 Pardubice |
IČO: | 01567136 |
---|---|
Firma: | Orlický ski team z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Třebosice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 4. 4. 2013 |
Sídlo: | U Lípy 151, Spojil 53002 |
---|
Jiné vzdělávání j. n. |
Ostatní sportovní činnosti |