ORK, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ORK, spol. s r.o. (25993062) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 181, 58001 Veselý Žďár. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 6. 2003 a je stále aktivní. ORK, spol. s r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o ORK, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ORK, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 11. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18845 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25993062 | |
Jméno: | ORK, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.6.2003 |
Zapsána dne: | 11.6.2003 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.6.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 181, Veselý Žďár 58001, Česká republika | 20.6.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Nádražní 639, Havlíčkův Brod 58001, Česká republika | 6.10.2016 - 20.6.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory: poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků výroba strojů a zařízení velkoobchod a maloobchod | 20.6.2019 |
specializovaný maloobchod | 11.6.2003 - 20.6.2019 |
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově - obrazových záznamů a jejich nenahraných nosiců | 11.6.2003 - 20.6.2019 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 11.6.2003 - 20.6.2019 |
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví | 11.6.2003 - 20.6.2019 |
jednatel | Irena Bártíková |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2017 |
Adresa | 181, 58001 Veselý Žďár |
Jednatel | Roman Bártík |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 do 12.1.2017 |
Adresa | 181, 58001 Veselý Žďár |
Jednatel | Roman Bártík |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 do 12.1.2017 |
Adresa | 181, 58001 Veselý Žďár |
Jednatel | Roman Bártík |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2003 do 6.10.2016 |
Adresa | 181, 58001 Havlíčkův Brod |
Jednatel | Filip Hanzlík |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2003 do 23.2.2005 |
Adresa | 40, 58291 Světlá nad Sázavou |
IČO (identifikační číslo): | 25993062 |
---|---|
Jméno: | ORK, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 6. 2003 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 181, Veselý Žďár 58001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Irena Bártíková |
---|
IČO: | 25993062 |
---|---|
Firma: | ORK, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Veselý Žďár |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 6. 2003 |
Sídlo: | 181, Veselý Žďár 58001 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
Výroba strojů a zařízení j. n. |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem |