ORION TOUR EU s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ORION TOUR EU s.r.o. (01520555) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 40, 38278 Lipno nad Vltavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 3. 2013 a je stále aktivní. ORION TOUR EU s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ORION TOUR EU s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ORION TOUR EU s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 3. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 207684 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01520555 | |
Jméno: | ORION TOUR EU s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.3.2013 |
Zapsána dne: | 22.3.2013 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.3.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 40, Lipno nad Vltavou 38278, Česká republika | 25.1.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Zahradníčkova 1220/20a, Praha 15000, Česká republika | 22.3.2013 - 25.1.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona | 22.3.2013 |
jednatel | Vladimir Kalmykov |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2013 |
Adresa | Kutuzova , Šymkent |
jednatel | Natalya Kalmykova |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2013 |
Adresa | Kutuzova , Šymkent |
jednatel | Irina Romassenko |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2013 do 2.2.2018 |
Adresa | Kutuzova , Šymkent |
jednatel | Anastassiya Romassenko |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2013 do 2.2.2018 |
Adresa | Kutuzova , Šymkent |
jednatel | Olga Milovanova |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2013 do 2.2.2018 |
Adresa | 25 let Oktjabrja , Novosibirsk |
jednatel | Nikolai Popov |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2017 do 2.2.2018 |
Adresa | 40, 38278 Lipno nad Vltavou |
jednatel | Larisa Aronovna Čerkasova |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2017 do 2.2.2018 |
Adresa | 40, 38278 Lipno nad Vltavou |
jednatel | Larisa Cherkasova |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2013 do 8.12.2017 |
Adresa | 25 let Oktjabrja , Novosibirsk |
jednatel | Nikolay Popov |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2013 do 8.12.2017 |
Adresa | , Verch-Balta, Novosibirská obl. |
IČO (identifikační číslo): | 01520555 |
---|---|
Jméno: | ORION TOUR EU s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 3. 2013 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 40, Lipno nad Vltavou 38278 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 9. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 3. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 9. 2014 |
Zánik oprávnění | 21. 8. 2020 |
IČO: | 01520555 |
---|---|
Firma: | ORION TOUR EU s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Lipno nad Vltavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 22. 3. 2013 |
Sídlo: | 40, Lipno nad Vltavou 38278 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |