Orion food spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Orion food spol. s r.o. v likvidaci (60726377) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Obřanská 940/60, 61400 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 10. 1994 Orion food spol. s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Orion food spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Orion food spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 31. 10. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17022 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60726377 | |
Jméno: | Orion food spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.10.1994 |
Zapsána dne: | 31.10.1994 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 28.11.2016, č.j. 9 Cm 24/2016-21, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 28.12.2016. | 20.1.2017 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.10.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Obřanská 940/60, Brno 61400, Česká republika | 24.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | nám.28.října 9, Brno 60200, Česká republika | 15.4.1998 - 29.9.2001 |
Adresa: | Řezáčova 1, Brno 63500, Česká republika | 31.10.1994 - 15.4.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa a údržba nemovitostí | 29.9.2001 - 24.11.2015 |
specializovaný maloobchod | 29.9.2001 - 24.11.2015 |
velkoobchod | 29.9.2001 - 24.11.2015 |
úklidové služby | 15.4.1998 - 29.9.2001 |
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 31.10.1994 - 29.9.2001 |
jednatel | Ing. Miloslav Škorpík |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2021 |
Adresa | 26, 59255 Radešín |
jednatel | Ing. Miloslav Škorpík |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2013 do 22.2.2021 |
Adresa | Svahová 663/14, 62300 Brno |
jednatel | Ing. Miloslav Škorpík |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.1998 do 31.8.2013 |
Adresa | Svahová 14, 62300 Brno |
jednatel | Květoslava Cenková |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.1994 do 15.4.1998 |
Adresa | Provazníkova 32, 61300 Brno |
IČO: | 60726377 |
---|---|
Firma: | Orion food spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Maloměřice a Obřany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 10. 1994 |
Sídlo: | Obřanská 940/60, Brno 61400 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |