ORIENTTOUR, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ORIENTTOUR, spol. s r.o. v likvidaci (15531481) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 7. 1991 a je stále aktivní. ORIENTTOUR, spol. s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ORIENTTOUR, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ORIENTTOUR, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 24. 7. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1667 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15531481 | |
Jméno: | ORIENTTOUR, spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.7.1991 |
Zapsána dne: | 24.7.1991 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou ze dne 25.1.1991 | 4.6.1993 | |
Výše vkladů : Každý ze čtyř společníků 35.000,-Kčs | 1.10.1991 - 4.6.1993 | |
Podepisování : K názvu společnosti připojí svůj podpis generální ředitel. | 1.10.1991 - 4.6.1993 | |
Kmenové jmění společnosti činí 105.000,-Kčs. | 24.7.1991 - 1.10.1991 | |
Výše vkladů u každého ze tří společníků činí 35.000,-Kčs. | 24.7.1991 - 1.10.1991 | |
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis vedoucí společnosti. | 24.7.1991 - 1.10.1991 | |
Způsob zřízení: | 24.7.1991 - 4.6.1993 | |
Kmenové jmění : 140.000,-Kčs Společenskou smlouvou ze dne 25.1.1991. | 24.7.1991 - 20.9.1993 |
Základní kapitál | 140 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.9.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palackého 19, Brno 61200, Česká republika | 4.6.1993 |
---|---|---|
Adresa: | Ladova 31, Brno , Česká republika | 24.7.1991 - 4.6.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prode- je a prodej | 4.6.1993 |
provozování cestovní kanceláře | 4.6.1993 |
1. Zajišťování rekreačních zájezdů a pobytů pro tělesně postižené | 24.7.1991 - 4.6.1993 |
6. Obchodní činnost - nákup a prodej včetně zprostředkování nákupu a prode- 2. V oblasti PCR-zajištění krátkodobých zájezdů s ubytováním a dopravou, je potravinářského a spotřebního zboží, ovoce, zeleniny, skla, porcelárekreačních pobytů pro jednotlivce a kolektivy, tématické pobyty se zanu, hutního materiálu, dřevní hmoty a výrobků ze dřeva měřením na sportovní a kulturní vyžití 7. Nákup a prodej včetně zprostředkování nákupu a prodeje dopravních pro- 3. V oblasti ACR a DCR-zajištění ubytování, sportovní a vzdělávací činnost, středků pro osobní dopravu kulturní podniky | 24.7.1991 - 4.6.1993 |
8. Tlumočnické a ubytovací služby 4. Vydávání a prodej informačních materiálů, katalogů a map pro potřeby ce- 9. Poskytování a zprostředkování průvodcovckých služeb stovního ruchu 5. Zajišťování a prodej drobných turistických a sportovních potřeb, dárkového zboží a suvenýrů | 24.7.1991 - 4.6.1993 |
jednatel | Bohuslav Prokeš |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.1993 |
Adresa | Ladova 31, Brno |
jednatel | Alena Benýšková |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.1993 |
Adresa | Velkopavlovická 10, Brno |
likvidátor | JUDr. Ilona Chladová |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.1995 |
Adresa | Větrná 5, Brno |
jednatel | Alena Benýšková |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.1993 do 20.9.1993 |
Adresa | Vlárská 2, Brno |
generální ředitel společnosti | Alena Benýšková |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.1991 do 4.6.1993 |
Adresa | Velkopavlovická 10, Brno |
statut. org., vedoucí spol. | Benýšková Alena |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.1991 do 1.10.1991 |
Adresa | Vlárská 2, Brno |
IČO (identifikační číslo): | 15531481 |
---|---|
Jméno: | ORIENTTOUR, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 3. 1991 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Palackého třída 272/20, Brno 61200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 1. 4. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 31. 12. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Bohuslav Prokeš |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Alena Albertová |
IČO: | 15531481 |
---|---|
Firma: | ORIENTTOUR, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 3. 1991 |
Sídlo: | Palackého třída 19/114, Brno 61200 |
---|
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |