Orel jednota Únanov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Orel jednota Únanov (49439375) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 222, 67131 Únanov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Orel jednota Únanov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Orel jednota Únanov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Orel jednota Únanov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 18579 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49439375 | |
Jméno: | Orel jednota Únanov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 222, Únanov 67131, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
starosta jednoty | Josef Pilař |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2022 |
Adresa | 335, 67131 Únanov |
místostarosta jednoty | Josef Weiss |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2022 |
Adresa | 210, 67131 Únanov |
sekretář jednoty | Josef Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2022 |
Adresa | 294, 67131 Únanov |
sekretář jednoty | Josef Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2017 do 15.2.2022 |
Adresa | 294, 67131 Únanov |
místostarosta jednoty | Josef Weiss |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2017 do 15.2.2022 |
Adresa | 210, 67131 Únanov |
starosta jednoty | Josef Pilař |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2017 do 15.2.2022 |
Adresa | 335, 67131 Únanov |
místostarosta jednoty | Josef Weiss |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2016 do 9.6.2017 |
Adresa | 210, 67131 Únanov |
sekretář jednoty | Josef Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2016 do 9.6.2017 |
Adresa | 294, 67131 Únanov |
starosta jednoty | Josef Pilař |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2016 do 9.6.2017 |
Adresa | 335, 67131 Únanov |
sekretář jednoty | Josef Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2016 do 9.6.2017 |
Adresa | 294, 67131 Únanov |
místostarosta jednoty | Josef Weiss |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2016 do 9.6.2017 |
Adresa | 210, 67131 Únanov |
starosta jednoty | Josef Pilař |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2016 do 9.6.2017 |
Adresa | 335, 67131 Únanov |
IČO: | 49439375 |
---|---|
Firma: | Orel jednota Únanov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Únanov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 11. 1990 |
Sídlo: | 222, Únanov 67131 |
---|
Provozování sportovních zařízení |