Orel jednota Polná má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Orel jednota Polná (63443147) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Tyršova 654, 58813 Polná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Orel jednota Polná má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Orel jednota Polná nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Orel jednota Polná na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 18486 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63443147 | |
Jméno: | Orel jednota Polná | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tyršova 654, Polná 58813, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
starosta jednoty | Bedřich Kopecký |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2023 |
Adresa | Tyršova 654, 58813 Polná |
místostarosta jednoty | Jan Halík |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2023 |
Adresa | 29, 58813 Záborná |
sekretář jednoty | Ing. Jiří Wasserbauer |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2023 |
Adresa | Alej svobody 944, 58813 Polná |
sekretář jednoty | Ing. Jiří Wasserbauer |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2016 do 11.7.2023 |
Adresa | Alej svobody 944, 58813 Polná |
místostarosta jednoty | Jan Halík |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2016 do 11.7.2023 |
Adresa | 29, 58813 Záborná |
starosta jednoty | Bedřich Kopecký |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2016 do 11.7.2023 |
Adresa | Tyršova 654, 58813 Polná |
IČO: | 63443147 |
---|---|
Firma: | Orel jednota Polná |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Polná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 3. 1990 |
Sídlo: | Tyršova 654, Polná 58813 |
---|
Provozování sportovních zařízení |