Orel jednota Ostrava - Polanka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Orel jednota Ostrava - Polanka (65468830) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Molákova 701/1, 72525 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Orel jednota Ostrava - Polanka má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Orel jednota Ostrava - Polanka nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Orel jednota Ostrava - Polanka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 18534 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65468830 | |
Jméno: | Orel jednota Ostrava - Polanka | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Molákova 701/1, Ostrava 72525, Česká republika | 17.7.2024 |
---|---|---|
Adresa: | 1. května 517/89, Ostrava 72525, Česká republika | 28.5.2020 - 17.7.2024 |
Adresa: | Úzká 179/3, Ostrava 72525, Česká republika | 1.1.2014 - 28.5.2020 |
starosta jednoty | Jan Fešar |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2024 |
Adresa | Malostranská 127/24, 72525 Ostrava |
místostarosta jednoty | Alois Nový |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2024 |
Adresa | 1. května 1107/113, 72525 Ostrava |
sekretář jednoty | Irena Nedvídková |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2024 |
Adresa | Na Kopečku 964/8, 72525 Ostrava |
starosta jednoty | Jan Prokop |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2020 do 3.5.2024 |
Adresa | Za Humny 291/4, 72525 Ostrava |
místostarosta jednoty | Jan Fešar |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2020 do 3.5.2024 |
Adresa | Malostranská 127/24, 72525 Ostrava |
sekretář jednoty | Irena Nedvídková |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2020 do 3.5.2024 |
Adresa | Na Kopečku 964/8, 72525 Ostrava |
sekretář jednoty | Irena Nedvídková |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 28.5.2020 |
Adresa | Na Kopečku 964/8, 72525 Ostrava |
místostarosta jednoty | Jan Fešar |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 28.5.2020 |
Adresa | Malostranská 127/24, 72525 Ostrava |
starosta jednoty | Jan Prokop |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 28.5.2020 |
Adresa | Za Humny 291/4, 72525 Ostrava |
IČO: | 65468830 |
---|---|
Firma: | Orel jednota Ostrava - Polanka |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Polanka nad Odrou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 3. 1990 |
Sídlo: | Molákova 701/1, Ostrava 72525 |
---|
Provozování sportovních zařízení |